Entreprise : SOCOBAMM S A R L - SIREN 632 014 593
Identité
Dénomination
SOCOBAMM S A R L
SIREN (siège)
632 014 593
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1963
Date de fin de la personne morale
13/03/2061
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
38 BD DU GENERAL FERRIE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ MANUEL PIERRE ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
SAINT MAUR DES FOSSES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1962
Siret
63201459300016
Code APE
5573
Origine du fonds
Création
Activité principale
Entreprise générale de construction et de tous travaux publics ou privés. Acquisition venté échange apport en société de tous bâtiments et immeubles fournitures de tous matériaux et éléments
Adresse
38 BD DU GENERAL FERRIE
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5458
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19150
Date d'ajout
21/05/1986
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp Jugement du 21.05.1986 N° 86/1559 Cessation des paiements en date du 05.05.1986 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M. Brezillon Liquidateur: Me chevrier 16 rue l'Abbe de l'épée à Paris
Numéro d'observation
19149
Date d'ajout
05/05/1986
Description
Déclaration de cessation des paiements le 05.05.1986 Au greffe de Paris
Numéro d'observation
19148
Date d'ajout
22/06/1984
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 22.06.1984
Numéro d'observation
19147
Date d'ajout
27/04/1976
Description
Homologation de concordat Du 27.04.1976 au T.c. de Paris, sans opposition du concordat passe le 29.10.1975 - commissaire au concordat m. Baulier 91 rue du Fbg saint honore 75008 Paris
Numéro d'observation
19146
Date d'ajout
05/02/1975
Description
Par jugement rendu le 05.02.1975 au T.c. de Paris , Le tribunal de commerce autorisé la poursuite l'exploitation jusqu'au Pour une durée de six mois dans le règlement judiciaire
Numéro d'observation
19145
Date d'ajout
28/10/1974
Description
Par jugement rendu le 28.10.1974 par le t.C. de Paris , Le tribunal de commerce autorisé la poursuite l'exploitation jusqu'au Pour une durée de six mois dans le règlement judiciaire
Numéro d'observation
19144
Date d'ajout
10/12/1973
Description
Par ordonnance rendue le 10.12.1973 m. le juge cre a autorisé la continuation de l'Explroitation du fonds de commerce pour une durée limitée à 3 mois sous le contrôle de me chevrier, dans le règlement judiciaire
Numéro d'observation
19143
Date d'ajout
05/11/1973
Description
Règlement judiciaire Du 05.11.1973 sur D.c.p. - date de cessation des paiements le 20.10.1973 - juge cré : m. Casati - syndic : me chevrier
Numéro d'observation
19142
Date d'ajout
23/03/1967
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 23.03.1967
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).