Entreprise : CGC - AUDIT ET GESTION - SIREN 632 014 361
Identité
Dénomination
CGC - AUDIT ET GESTION
SIREN (siège)
632 014 361
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1963
Début d’activité
25/01/1963
Date de fin de la personne morale
12/03/2062
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
EXPERTISE COMPTABLE
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
39636.74 EUR
Adresse du siège
1 B RUE CAUCHOIS 75018 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Knobl BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/1963
Siret
63201436100067
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPERTISE COMPTABLE
Adresse
1 B RUE CAUCHOIS
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
63201436100059
Code APE
741C
Adresse
SITE IBP
74160 , ARCHAMPS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT ATHENA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/06/1988
Siret
63201436100042
Code APE
741C
Adresse
1 RUE DAMREMONT
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1963B0143647
Date d'ajout
16/06/2022
Description
Le tribunal de commerce de Paris en date du 15/06/2022 a arrêté le plan de cession en faveur de la SARL BRCH & ASSOCIES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1963B0143645
Date d'ajout
09/05/2022
Description
Par ordonnance du 22-04-2022 du 1er Président de la cour d'Appel de Paris, renvoie devant le tribunal de commerce de Paris pour examiner les offres de reprise de l'affaire enrôlée sous le numéro 2022L00047 au tribunal de commerce de Bobigny.
Numéro d'observation
1963B0143643
Date d'ajout
20/01/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 janvier 2022 prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 18 avril 2022, date de cessation des paiements : 1er mars 2021, met fin à la mission de commissaire à l'exécution du plan de Me Deshayes et de la SELARL Axyme en la personne de Me Demortier, nomme : juge commissaire : M. Didier Rollet, liquidateur : SELARL Axyme en la personne de Me Jean-Charles Demortier, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, administrateur judiciaire : SELARL AJAssociés en la personne de Me Nicolas Deshayes, 46 promenade Jean Rostand 93000 Bobigny, avec mission d'administrer seul. Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la parution du présent jugement au BODACC auprès du mandataire judiciaire, à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Numéro d'observation
1963B0143641
Date d'ajout
16/05/2018
Description
Par jugement en date du 24 avril 2018, le Tribunal de Commerce de Bobigny prononce l'admission d'un plan de redressement, durée du plan : 9 ans. Désigne M. Bernard Knobl comme tenu d'exécuter le plan. Maintient Juge Commissaire : M. Didier Rollet, maintient Mandataire Judiciaire : la SELARL AXYME en la personne de Me Demortier, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Nomme Commissaire à l'exécution du plan : Me Michel Chavaux, 90 boulevard Flandrin 75116 Paris, et met fin à sa mission d'administrateur.
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
03/05/2017
Description
ORDONNANCE DU 20-04-2017 -la Cour d'Appel de Paris, désignant le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître la suite de l'affaire.
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
07/03/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 07/03/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201700672 date de cessation des paiements le 07/09/2015, et a désigné juge commissaire : M. Jean-louis Gruter, administrateur : Me Michel Chavaux 90 boulevard Flandrin 75116 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 07/09/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.DELIBERATION DU 10 JUILLET 1968
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).