Entreprise : DELAVEINE - SIREN 632 012 415
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2019)
Dénomination
DELAVEINE
SIREN (siège)
632 012 415
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1963
Date de fin de la personne morale
03/03/2112
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
56 AV DE CLICHY 75018 PARIS 18 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
56-58
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY RICHARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Saint Mande
Nom, Prénom(s)
RAZON
Nom d'usage
LEVY JEANNETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Saint Mande
Nom, Prénom(s)
ROCH RENE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1929
Commune de résidence
Le Vesinet
Nom, Prénom(s)
LEVY FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
CABINET COUTY SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
63201241500030
Code APE
702C
Adresse
60 AV DE CLICHY
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/01/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
63201241500014
Code APE
524C
Adresse
56 AV DE CLICHY
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
56-58
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1963B0124124
Date d'ajout
25/02/2019
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 31-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1963B0124126
Date d'ajout
25/02/2019
Description
Associé unique : LR 19 Sarl 13 boulevard Montmartre 75002 Paris 682 025 408 RCS Paris
Numéro d'observation
1963B0124131
Date d'ajout
25/02/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
07/11/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2016
Numéro d'observation
91040
Date d'ajout
28/03/2003
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
15144
Date d'ajout
09/03/1983
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981ASSEMBLEE DU 29 JUIN 1982.
Numéro d'observation
60286
Date d'ajout
15/09/1970
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 3 JUILLET 1969.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).