Entreprise : BARD ET COMPAGNIE - SIREN 630 801 777
Identité
Dénomination
BARD ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
630 801 777
Date d'immatriculation au RNE
05/08/1963
Début d’activité
01/07/1963
Date de fin de la personne morale
04/08/2024
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, gros, importation, exportation, toutes matières, produits, articles d'alimentation ou se rattachant à l'alimentation, représentation distribution de quelque manière que ce soit en qualité de commissionnaire agent commercial, représentation, dépositaire ou autre , etc.. demi-gros (depuis l'origine)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
48631.24 EUR
Adresse du siège
5 AV DE LARRIEU 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALETTE MAXIMILIEN
Nom d'usage
VALETTE DALMON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2000
Commune de résidence
Tulle
Nom, Prénom(s)
DALMON MARYSE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Goyrans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1963
Siret
63080177700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, vente, gros, importation, exportation, toutes matières, produits, articles d'alimentation ou se rattachant à l'alimentation, représentation distribution de quelque manière que ce soit en qualité de commissionnaire agent commercial, représentation, dépositaire ou autre , etc.. demi-gros (depuis l'origine)
Autres Activités
Achat, vente, gros, importation, exportation, toutes matières, produits, articles d'alimentation ou se rattachant à l'alimentation, représentation distribution de quelque manière que ce soit en qualité de commissionnaire agent commercial, représentation, dépositaire ou autre , etc.. demi-gros (depuis l'origine)
Adresse
5 AV DE LARRIEU
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1208
Date d'ajout
20/01/2005
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes SUPPLEANT : NOMINATION DE MR BERBERES ERIC EN REMPLACEMENT DE MR LANCON JEAN CLAUDE ; PRECISION ADRESSE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE MR BOUISSOU BERNARD : 11 RUE JEAN RODIER (31400) TOULOUSE ; PRECISION ADRESSE DE MME DALMON VALERIE, ADMINISTRATEUR : 70 AVENUE DU COLONEL BOURGOIN (33127) MARTIGNAS SUR JALLE - PV AGO DU 30.11.04 Date d'effet: 30/11/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 319 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 48 631.24 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).