Entreprise : TRANSPORTS DIOLOGENT S A - SIREN 630 500 262
Identité
Dénomination
TRANSPORTS DIOLOGENT S A
SIREN (siège)
630 500 262
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1963
Date de fin de la personne morale
21/02/2050
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38203.72 EUR
Adresse du siège
19 RTE DE DUCLAIR 76380 CANTELEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIOLOGENT CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1926
Commune de résidence
CANTELEU
Nom, Prénom(s)
DIOLOGENT MARIE-HELENE
Nom d'usage
DESCHAMPS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Nom, Prénom(s)
GAUCHER CLAUDINE
Nom d'usage
DIOLOGENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1924
Commune de résidence
CANTELEU
Nom, Prénom(s)
MANGIN PHILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
ROUEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1962
Siret
63050026200013
Code APE
6912
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TRANSPORTS ROUTIERS SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES LOCA- TION DE VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES.
Adresse
19 RTE DE DUCLAIR
76380 , CANTELEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 203.72 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).