Entreprise : FERDENANDE ET COMPAGNIE - SIREN 629 804 154
Identité
Dénomination
FERDENANDE ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
629 804 154
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1958
Début d’activité
01/07/1958
Date de fin de la personne morale
17/09/2028
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Blanchisserie nettoyage de rideaux
Code APE
9601A - Blanchisserie-teinturerie de gros
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
48 RUE D'EPERNON 78550 HOUDAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS JEAN FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
SAINT GERMAIN LES ARPAJON
Nom, Prénom(s)
DUBOIS SERGE MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
PERES BEATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
TORREGROSSA GARCIA ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PATRIMONIALE SERGE DUBOIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1958
Siret
62980415400017
Code APE
9601A - Blanchisserie-teinturerie de gros
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Blanchisserie nettoyage de rideaux
Adresse
48 RUE D'EPERNON
78550 , HOUDAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
35342
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 29/05/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
77936
Date d'ajout
19/05/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 19/05/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00406 , date de cessation des paiements le 30/03/2016 , désigne liquidateur SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
41759
Date d'ajout
09/12/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 26/09/2014
Numéro d'observation
2098
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 En date du 18 04 1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).