Entreprise : CARS ROUSSELOT - SIREN 627 310 212
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2022)
Dénomination
CARS ROUSSELOT
SIREN (siège)
627 310 212
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1973
Fermeture de l'établissement - 62731021200022
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2022
Fermeture de l'établissement - 62731021200014
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2003
Date de fin de la personne morale
10/04/2072
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
226 RUE PAUL CEZANNE 79290 LORETZ-D'ARGENTON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOMBAERDE HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Treillières
Nom, Prénom(s)
RINGEARD ARNAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Dénomination
CABINET AJILEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tours
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1972
Siret
62731021200022
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers services de transports publics de marchandises et voyageurs excursions routage convoyage à l'export de véhicules notamment de cars
Adresse
226 RUE 226 Rue Paul Cezanne
79290 , Bouillé-Loretz - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1973
Siret
62731021200014
Code APE
602G
Adresse
PL DE L EGLISE
79290 , LORETZ-D'ARGENTON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3485
Date d'ajout
15/04/2022
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à HERVOUET FRANCE, La Roche-sur-Yon : 329507792 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/03/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
16/04/2003
Description
: --- CHANGEMENT DE DENOMINATION : "SOCIETE D'EXPLOITATION DES VOYAGES ROUSSELOT" DEVIENT "VOYAGES ROUSSELOT". TRANSFERT DE SIEGE : BOUILLE LORETZ 79290 ARGENTON L'EGLISE, DEVIENT 226 RUE PAUL CEZANNE 79290 BOUILLE LORRETZ. MR ROUSSELOT CONSTANT ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION + ADMINISTRATEUR DEVIENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL + ADMINISTRATEUR. MR ROUSSELOT JACQUES ANCIEN DIRECTEUR GENERAL + ADMINISTRATEUR DEVIENT DIRECTEUR GENERAL DELEGUE + ADMINISTRATEUR. DATE D'EFFET : 28.02.2003
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/11/2002
Description
: --- ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS ROUTIERS, SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES ET VOYAGEURS EXPLOITE A 63 PLACE DE L'EGLISE 79 BOUILLE LORETZ AUX PRIX DE :68000 EUROS DATE D'EFFET :01.09.2002 PRECEDENT PROPRIETAIRE : ROUSSELOT CONSTANT JOURNAL D'ANNONCES LEGALES :20.09.2002 OPPOSITIONS : MAITRE PONS JEAN-PIERRE PONS 22 RUE JUILLOT 79300 BRESSUIRE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/04/1973
Description
Historique des observations depuis le 11/04/1973 : --- ATTESTATAIRE DE CAPACITE MR ROUSSELOT JACQUES
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/04/1973
Description
Historique des observations depuis le 11/04/1973 : --- Publicité au Journal : LE COURRIER DE L'OUEST --- Parution au Journal le 29/01/1973
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).