Entreprise : SARL FINANCIERE BOUYER - SIREN 627 020 225
Identité
(Entreprise radiée le 25/05/2020)
Dénomination
SARL FINANCIERE BOUYER
SIREN (siège)
627 020 225
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1970
Date de fin de la personne morale
28/04/2069
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
762500 EUR
Adresse du siège
LA MOTTE DES JUSTICES 79100 THOUARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARROIN JEAN-FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Saint-Sauveur-en-Rue
Dénomination
5A DEVELOPPEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mâcon
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1970
Siret
62702022500058
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés commerciales acquisition de titres, gestion de portefeuille, prestation aux sociétés... Transports routiers, service de transports de marchandises pour le compte d'autrui et transports routiers location de véhicules pour le transport routier de marchandises, à titre de propriétaire exploitant. (activité principale à la suite de la cessation des autres activités exercées précédemment) transports routiers, service de transports de marchandises pour le compte d'autrui et transports routiers location de véhicules pour le transport routier de marchandises, à titre de propriétaire exploitant (activité principale à la suite de la cessation des autres activités)
Adresse
ZI la Motte des Justices
79100 , Thouars - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/1981
Siret
62702022500041
Code APE
741J
Adresse
LD MAGE
79100 , LOUZY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2901
Date d'ajout
25/05/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à TRANSPORTS ALAINE (686 950 338) dans le cadre d'une fusion avec effet au 29/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2900
Date d'ajout
11/03/2020
Description
Opération de fusion à compter du 29/02/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : ALAINE SUD LOIRE, Société par actions simplifiée, ZI la Motte des Justices 79100 Thouars (RCS Niort 387 915 184)
Numéro d'observation
12478
Date d'ajout
11/04/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28/02/2013
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/03/2009
Description
: Fusion absorption de la société KREMLIN TRANSPORT (303 995 005) au 19/12/2009
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).