Entreprise : SARL IMPRIMERIE GALLET - SIREN 625 850 326
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2019)
Dénomination
SARL IMPRIMERIE GALLET
SIREN (siège)
625 850 326
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1958
Fermeture de l'établissement - 62585032600020
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2017
Fermeture de l'établissement - 62585032600012
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2013
Date de fin de la personne morale
23/06/2057
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
279 RUE DE LA LIBERATION 14100 SAINT-DESIR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DE SAINT DESIR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMESLE VINCENT , PASCAL , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Lisores
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/12/1944
Siret
62585032600020
Enseigne
IMPRIMERIE GALLET
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Imprimerie
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
279 RUE 279 rue de la Libération
14100 , Saint-Désir - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Parc d'Activités de Saint-Désir
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/1979
Siret
62585032600012
Enseigne
IMPRIMERIE GALLET
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TYPOGRAPHIE IMPRIMERIE DE LABEUR
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
34 RUE D ALENCON
14100 , LISIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
875
Date d'ajout
28/02/2019
Description
Radiation du RCS le 28/02/2019 avec effet au 31/03/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1029
Date d'ajout
23/03/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 23/02/2017 Décision de l'associé unique en date du 23/02/2017 Dénomination de l'associé unique : SARL IMPRIMERIE LEMESLE Journal d'annonces légales : Eveil de Lisieux en date du 01/03/2017
Numéro d'observation
695
Date d'ajout
24/02/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2016 : Partant : LEMESLE Marc Eugène, Gérant
Numéro d'observation
1783
Date d'ajout
17/06/2013
Description
Etablissement principal donné en location gérance à compter du 02/04/2013 : Le fonds situé 279 rue de la Libération - Parc d'Activités de Saint-Désir 14100 Saint-Désir est donné en location-gérance à la SARL IMPRIMERIE LEMESLE.
Numéro d'observation
926
Date d'ajout
20/07/2007
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 26/06/2007 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/07 Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 26/06/2007 : Partant : Gallet Jean-Pierre, gérant(e) Nouveau : Lemesle Marc Eugène, co gérant Nouveau : Lemesle Vincent pascal Claude, co gérant
Numéro d'observation
161
Date d'ajout
02/02/1994
Description
Prorogation de durée de la personne morale DE 50 ANS SOIT JUSQU'AU 31.12.2044 A COMPTER DU 31/12/93
Numéro d'observation
639
Date d'ajout
17/06/1988
Description
Augmentation du capital social porte à 50.000 F à compter du 04/05/1988
Numéro d'observation
312
Date d'ajout
04/05/1983
Description
Cession de parts sociales : - Mme Marie-Thérèse Gallet a cédé à Mr Jean-Pierre Gallet 20 parts à titre personnel et la moitie indivise lui appartenant de 370 parts - Mr Guy Gallet a cédé à Mr Jean-Pierre Gallet la moitie indivise lui appartenant de 370 parts à compter du 30/11/1982
Numéro d'observation
313
Date d'ajout
04/05/1983
Description
Modification de l'objet social : Suppression de toute référence au mode d'exploitation dans le cadre d'une Gerance-Libre pour le fonds de commerce situé à Lisieux, 34 rue d'Alençon à compter du 31/12/1982 (P.V.
Numéro d'observation
159
Date d'ajout
01/03/1983
Description
Acquiert par achat des consorts Gallet le fonds d'imprimerie qu'elle Exploi Tait en tant que Locataire-Gerante à compter du 01/01/1983
Numéro d'observation
542
Date d'ajout
20/08/1982
Description
Nomination de Mr Gallet Jean-Pierre en remplacement de mme Gallet Marie- Thérèse gérante démissionnaire à compter du 07/07/1982
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
06/08/1982
Description
Décès du propriétaire du fonds Mr Adrien Gallet survenu à Lisieux le 08.04.79 transmission du fonds par héritage. Désormais la Ste Est Locataire-Gerante de : - Mme Vve Gallet née Parry Jeanne - RC Lisieux à 325125466 (82a87) - Mr Gallet Guy - RC Lisieux à 325125441 (82a88) - mme Gallet Marie-Thérèse 6 RC Lisieux à 325125458 (82a89) à compter du 08/04/79
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).