Entreprise : JACQUES COEUR HABITAT SA HLM - SIREN 623 720 349
Identité
(Entreprise radiée le 11/09/2017)
Dénomination
JACQUES COEUR HABITAT SA HLM
SIREN (siège)
623 720 349
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1962
Date de fin de la personne morale
22/07/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'HLM à conseil d'administration
Capital social
42773.5 EUR
Adresse du siège
16 PL DE JURANVILLE 18000 BOURGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
16-22
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLANCHE PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
PIGEOTTE VALERIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Trouy
Nom, Prénom(s)
MAURICE JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
FEIX MONIQUE
Nom d'usage
CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GUINOT PIERRE-ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
MOUSNY PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GARDES ANNIE
Nom d'usage
MORDANT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
BOUVET FRANCOISE
Nom d'usage
BOUVET-SAPIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
FRISTOT MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
PIERRET JEAN-MARC , PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Lagord
Nom, Prénom(s)
AUREGAN VERONIQUE
Nom d'usage
FENOLL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
MAINDRAULT FRANCE-HUBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1930
Commune de résidence
BOURGES
Dénomination
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bourges
Dénomination
FRANCE LOIRE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Orléans
Dénomination
CAISSE D'EPARGNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Tours
Dénomination
LA VILLE DE BOURGES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bourges
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
SOREGOR AUDIT ECONOMIE SOCIALE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beaucouzé
Dénomination
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BOURGES PLUS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bourges
Dénomination
LE CONSEIL GENERAL DU CHER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1962
Siret
62372034900017
Code APE
702A
Adresse
22 PL DE JURANVILLE
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/1962
Siret
62372034900025
Nom commercial
JACQUES COEUR HABITAT
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construire, acquérir, aménager, assainir, réparer et gérer principalement en vue de location et dans les conditions prévues par la législation sur les habitations à loyers modérés, des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances, annexes, location, prestations de services et extension de compétence territoriale dans la région, Constructions, acquisitions, aménagements et travaux pour le compte de tous Organismes emprunteurs, sociétés de crédit, collectivités publiques et Syndicats, avec tous lotissements dans l'étendue de la région
Adresse
16 PL 16-22 place de Juranville
18020 , Bourges - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
16-22
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3841
Date d'ajout
11/09/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 12/07/2017 Décision de l'associé unique en date du 12/07/2017 Dénomination de l'associé unique : BOURGES HABITAT RCS BOURGES 488 287 699 Journal d'annonces légales : le Berry Républicain Du 24/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3842
Date d'ajout
11/09/2017
Description
Radiation du RCS le 11/09/2017 avec effet au 22/08/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 277 750.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 42 342.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).