Entreprise : SOC ETUDES REPRESENTATION NAVALES INDUST - SIREN 622 032 613
Identité
Dénomination
SOC ETUDES REPRESENTATION NAVALES INDUST
Sigle
SOERNI
SIREN (siège)
622 032 613
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1962
Date de fin de la personne morale
28/06/2061
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
137205 EUR
Adresse du siège
57 RUE DES VINAIGRIERS 75010 PARIS 10 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEGROOTE DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Le Chesnay
Nom, Prénom(s)
LESUEUR PATRICK
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Pontpoint
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1924
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LUEN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Le Pecq
Nom, Prénom(s)
LECOMTE LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Feucherolles
Dénomination
CLD (SARL)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/07/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/05/1962
Siret
62203261300045
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EN TOUS PAYS, L'ETUDE DE MATERIELS POUR L'INDUSTRIE NAVALE ET CONPRENANT TOUS ENGINS FLOTTANTS, NAVIRES, BATEAUX AINSI QUE LES MACHINES ET ACCESSOIRES SE RAPPORTANT A CETTE INDUSTRIE, IMPORTATION, EXPORTATION, ACHAT, VENTE, REPRESENTATION, CONSIGNATION DE TOUS MATERIELS DE L'INDUSTRIE CI-DESSUS
Adresse
57 RUE DES VINAIGRIERS
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/08/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/02/1982
Siret
62203261300029
Adresse
79 RUE DU FG POISSONNIERE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/08/1996
Siret
62203261300037
Adresse
58 RUE DU FBG POISSONNIERE
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1962B0326158
Date d'ajout
28/02/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 28/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
04/08/2009
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 30-07-2009 NOMMANT M FIOT JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
03/08/2009
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 30/07/2009 A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P200801809 DESIGNE LIQUIDATEUR SCP B.T.S.G EN LA PERSONNE DE ME GORRIAS 1 PLACE BOIELDIEU 75002 PARIS NOM DU JUGE-COMMISSAIRE MONSIEUR AGNIEL MET FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL EN LA PERSONNE ME LE GUERNEVE
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
31/03/2009
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 26/03/2009 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 MOIS A COMPTER DU 19/03/2009
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
19/12/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 18.12.2008 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 MOIS A COMPTER DU 19.12.2008
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
19/06/2008
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE EN DATE DU 19.06.2008 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 081809 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 16.06.2008, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : M.AGNIEL, ADMINISTRATEUR : SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL EN LA PERSONNE ME LE GUERNEVE 41 RUE DU FOUR 75006 PARIS, AVEC POUR MISSION : ASSISTANCE, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 19.12.2008, LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC.
Numéro d'observation
49521
Date d'ajout
05/12/2002
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 8 NOVEMBRE 1968
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).