Entreprise : SOC M VIGNON - SIREN 622 008 027
Identité
(Entreprise radiée le 23/07/2019)
Dénomination
SOC M VIGNON
SIREN (siège)
622 008 027
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1962
Fermeture de l'établissement - 62200802700022
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/2017
Fermeture de l'établissement - 62200802700014
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/2017
Fermeture de l'établissement - 62200802700030
- Date d'effet de la fermeture : 26/09/2011
Fermeture de l'établissement - 62200802700048
- Date d'effet de la fermeture : 27/01/2015
Date de fin de la personne morale
11/02/2060
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
115500 EUR
Adresse du siège
35 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRANCHET BENEDICTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Les Mesnuls
Nom, Prénom(s)
Besnainou SARAH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Besnainou SOPHIE
Nom d'usage
Zaghdoun
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Zaghdoun DAVID
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Clausmann PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
St-Mande
Nom, Prénom(s)
BENCHIMOL GILLES
Nom d'usage
BENCHIMOL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
PARIS 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1961
Siret
62200802700022
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tout ce qui concerne l'ameublement, l'agencement et la décoration d'habitation et de bureaux, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation de tous objets mobiliers se rapportant à l'activité ci-dessus
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Adresse
16 RUE 35 rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/2006
Siret
62200802700030
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
16 RUE DU COLISEE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/11/2006
Siret
62200802700014
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tout ce qui concerne l'ameublement, l'agencement et la décoration d'habitation et de bureaux, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation de tous objets mobiliers se rapportant à l'activité ci-dessus
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Adresse
37 RUE DU FBG ST ANTOINE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/09/2011
Siret
62200802700048
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
2 RUE DUFRENOY
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1962B0080258
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Radiation. Fusion Absorption par PIERRE RENARD SARL RCS PARIS 592 030 555 le 14-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
17/07/2006
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
11/01/2006
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-10-2005
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.DECISION DU 30 JUIN 1969
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981PROCES VERBAL DU 28 JUIN 1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).