Entreprise : EUSTACHE FRERES - SIREN 621 780 139
Identité
Dénomination
EUSTACHE FRERES
SIREN (siège)
621 780 139
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1962
Début d’activité
01/04/1962
Date de fin de la personne morale
06/06/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Plomberie, chauffage, ventilation, couverture, zinguerie
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Capital social
19208.58 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES JONQUILLES 17450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU BOIS BRULE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMBERT FLORENT , GEORGES , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Rochefort
Nom, Prénom(s)
MOSTINI JEAN-SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Rochefort
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1962
Siret
62178013900047
Nom commercial
EUSTACHE FRERES
Enseigne
EUSTACHE FRERES
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Plomberie, chauffage, ventilation, couverture, zinguerie
Adresse
12 RUE DES JONQUILLES
17450 , SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU BOIS BRULE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1962
Siret
62178013900013
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Activité principale
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
7 RUE DE LA ROCHELLE
17340 , CHATELAILLON-PLAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP.44
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7655
Date d'ajout
18/11/2014
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 10/11/2014 : Ancienne adresse : 7 route de la Rochelle 17340 Chatelaillon Nouvelle adresse : 12 rue des Jonquilles - ZA du Bois Brûlé 17450 Saint-Laurent-de-la-Pree Transfert du siège social à compter du 10/11/2014 : Ancienne adresse : 7 route de la Rochelle 17340 Chatelaillon Nouvelle adresse : 12 rue des Jonquilles - ZA du Bois Brûlé 17450 Saint-Laurent-de-la-Pree
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4777
Date d'ajout
11/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/06/2013 : Partant : EUSTACHE Patrick, Gérant Nouveau : GOMBERT Florent, Georges, Alain, Gérant Nouveau : MOSTINI Jean-Sébastien, Gérant
Numéro d'observation
1747
Date d'ajout
17/04/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 23/03/2007 : PARTANT : EUSTACHE JACQUES, GÉRANT(E) NOUVEAU : EUSTACHE PATRICK, GÉRANT(E)
Numéro d'observation
1242
Date d'ajout
14/04/1989
Description
TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETS PRINCIPAL SIS DE LA ROCHELLE 3 RUE DU DOCTEUR DALMON A CHATELAILLON 7 ROUTE DE LA ROCHELLE. A COMPTER DU 01/01/89
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
19/01/1982
Description
TRANSFORMATION DE SA EN SARL. REDUCTION DU CAPITAL QUI S'ELEVE A LA SOMME DE 126.000 FRS TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE AV EDMOND GRASSET, 17000 LA ROCHELLE A 3, RUE DU DR SALMON, 17000 LA ROCHELLE. NOMINATION DE MR EUSTACHE JACQUES. A COMPTER DU 01/01/82
Numéro d'observation
919
Date d'ajout
03/11/1980
Description
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET DE PDG DE MR EUSTACHE ROBERT. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINITRATEUR DE MR EUSTACHE PAUL. NOMINATION DE MR EUSTACHE PATRICK AU POSTE D'ADMINISTRATEUR REM- PLACEMENT DE MR EUSTACHE GILBERT (CELUI-CI AYANT REFUSE LE RE- NOUVELLEMENT DE SON MANDAT) A COMPTER DU 29/06/80
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/02/1979
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 29/06/78
Numéro d'observation
64
Date d'ajout
13/10/1975
Description
NOMINATION DE MR COHADES JACQUES, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 06/09/75
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
15/04/1971
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL SIS DE 7, RUE DE LA ROCHELLE, 17340 CHATELAILLON, A AV EDMOND GRASSET, 17000 LA ROCHELLE A COMPTER DU 20/03/71
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
04/10/1968
Description
TRANSFERT DE L'ETS SIS DE 12, RUE DU COLLEGE, 17000 LA ROCHELLE A LA ROCHELLE, AV EDMOND GRASSET. MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 24.07.66 A COMPTER DU 31/08/68
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 126 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 19 208.58 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).