Entreprise : VENANT SA - SIREN 613 720 168
Identité
Dénomination
VENANT SA
SIREN (siège)
613 720 168
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1961
Date de fin de la personne morale
27/02/2059
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
RTE DE MARMAGNE 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINON FRANCOIS , JEAN-MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
PINON ALAIN , CAMILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
POUBEL HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINT DOULCHARD
Nom, Prénom(s)
PERETON GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
PLAIMPIED GIVAUDINS
Dénomination
COGEP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SAINT DOULCHARD
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1961
Siret
61372016800012
Nom commercial
ETS VENANT TRACTEURS
Code APE
516N
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Sans activité commerciale
Adresse
RTE route de Marmagne
18000 , Bourges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).