Entreprise : SOCOPECHE - SIREN 612 650 069
Identité
Dénomination
SOCOPECHE
SIREN (siège)
612 650 069
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1961
Date de fin de la personne morale
18/04/2060
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital social
100393.78 EUR
Adresse du siège
33 RUE DU VAL DE SAIRE 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHERBOURG
BP436
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC -
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CAEN
Nom, Prénom(s)
HELIE LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
OCTEVILLE
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
CHERBOURG
Nom, Prénom(s)
BIGARD RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
TOURLAVILLE
Nom, Prénom(s)
GIROULT JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
SARTILLY
Nom, Prénom(s)
MAUGER HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
QUERQUEVILLE
Nom, Prénom(s)
BUISSON ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
LA GLACERIE
Nom, Prénom(s)
FIANT JEAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1929
Commune de résidence
EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
Nom, Prénom(s)
LEJUEZ DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
TOURLAVILLE
Nom, Prénom(s)
OMOND JULIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CHERBOURG
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Siret
61265006900018
Code APE
5913
Activité principale
Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Adresse
33 RUE DU VAL DE SAIRE
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP436
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3837
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Cherbourg le 06/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3837
Date d'ajout
07/09/2021
Description
None
Numéro d'observation
1720
Date d'ajout
02/04/2021
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 01/04/2021
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
08/01/1992
Description
Dissolution LIQUIDATEUR:STE OUEST PRESTATIONS DONT LE SIEGE EST A CHERBOURG 36 RUE GRANDE RUE REPRESENTEE PAR MR LEDOUX JEAN.AGE DU 26/11/91.PUBLICITE: LA PRESSE DE LA MANCHE DU 16/12/91.
Numéro d'observation
468
Date d'ajout
22/02/1991
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PARTANTS:MM.GUY GUICHARD,PRESIDENT,LEBOUCHER JEAN VICE-PRESIDENT,DAVID YVON BIRETTE DANIEL,RENET LOUIS,ADMINISTRATEURS.NOUVEAUX:MM.LEFEVRE DANIEL ET OMOND JULIEN,ADMINISTRATEURS.MR OMONT EST DESIGNE PRESIDENT. AGE DU 13/11/90.PUBLICITE:LA PRESSE DE LA MANCHE DU 20/12/90.
Numéro d'observation
2020
Date d'ajout
22/12/1987
Description
REGULARISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION- SUIVANT ASSEMBLEES DES 070672-230785-300686 ET 240687 IL RESULTE: DESIGNATION NOUVEAU C.A.:MM GUY GUICHARD PRESIDENT, JEAN FIANT ET LEBOUCHER JEAN VICE-PRESIDENT- MM LOUIS RENET-DANIEL LEJUEZ-HENRI MAUGER-ROGER BUISSON-DANIEL BIRETTE-RENE BIGARD-YVON DAVID- JEAN-PIERRE GIROULT-LOUIS HELIE- ADMINISTRATEURS- NOUVEAU CAPITAL SOCIAL:658.540F. COM.AUX COMPTES: FIDUCIAIRE DE FRANCE CHERBOURG A COMPTER DU 24/06/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 658 540.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 100 393.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).