Entreprise : SA SELF IMPRIM - SIREN 612 036 210
Identité
Dénomination
SA SELF IMPRIM
SIREN (siège)
612 036 210
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1961
Date de fin de la personne morale
25/07/2060
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
118 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KUHN PASCALE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Chevry-Cossigny
Nom, Prénom(s)
KUHN FABRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Chevry-Cossigny
Nom, Prénom(s)
KUHN PATRICIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Pessac
Nom, Prénom(s)
KUHN JEAN PIERRE MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
COMBES LA VILLE
Nom, Prénom(s)
BALAZUC RENAUD
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Brie-Comte-Robert
Nom, Prénom(s)
KUHN CAROLINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Chevry-Cossigny
Dénomination
FRANCIS LACROIX ET ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET CERA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1961
Siret
61203621000039
Nom commercial
MEDIAGRAPHIC
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'imprimerie et les impressions
Adresse
118 AV 118 Avenue DU MAL DE LATTRE DE
94120 , Fontenay-sous-Bois - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TASSIGNY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
72662
Date d'ajout
29/01/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 28/01/2015 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl Gauthier-Sohm
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12271
Date d'ajout
10/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 10/01/2013 nommant M. Dumas Gérard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
17991
Date d'ajout
02/10/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 02/10/2008 nommant Selarl Gauthier-Sohm 1 av du Général de Gaulle Immeuble Le Pascal 94000 CRETEIL mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
66284
Date d'ajout
21/12/2007
Description
Arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 04/09/2007 a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 22/06/2006 sauf en ce qu'il a fixe à la somme de 460.000 euros le montant de la somme mise à la charge de M. BALAZUC Renaud - La cour fixe la dite somme à 80.000 euros.
Numéro d'observation
34939
Date d'ajout
22/06/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 22/06/2006 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mlle Caroline KUHN nee le 08/12/1977 a NOGENT SUR MARNE (94130) demeurant 15 rue Jean Delsol 77173 CHEVRY COSSIGNY à concurrence de 80 000 EUROS .
Numéro d'observation
34937
Date d'ajout
22/06/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 22/06/2006 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M. Renaud BALAZUC ne le 06/10/1945 a PARIS (75015) demeurant Le Clos Didier 1 vieux Chemin de Gregy 77170 BRIE COMTE ROBERT à concurrence de 460 000 EUROS .
Numéro d'observation
6289
Date d'ajout
07/06/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 06/06/2002 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2002j00415 , date de cessation des paiements le 06/06/2002 , désigne juge commissaire M. Halfon Daniel , juge commissaire suppléant M. Relotius Francis , liquidateur Me Segui pierre 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 06/07/2002 .
Numéro d'observation
5569
Date d'ajout
21/05/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 21/05/2002
Numéro d'observation
21773
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).