Entreprise : ALLIAUME ET GALLIEN ETS - SIREN 609 200 464
Identité
Dénomination
ALLIAUME ET GALLIEN ETS
SIREN (siège)
609 200 464
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1954
Date de fin de la personne morale
14/09/1945
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
78130.11 EUR
Adresse du siège
9 BD JEAN JAURES 35300 FOUGERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBEAU RENEE
Nom d'usage
ALLIAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1906
Commune de résidence
Fougères
Nom, Prénom(s)
ALLIAUME FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
Fougères
Nom, Prénom(s)
FIDUCIAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ALLIAUME BERTHILDE
Nom d'usage
AUDRAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1910
Commune de résidence
Fougères
Nom, Prénom(s)
BRIANTAIS JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Chavagne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/07/1926
Siret
60920046400012
Code APE
5803
Origine du fonds
Création
Activité principale
détail d'objets de quincaillerie, et notamment exploitation d'un fonds de commerce et toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet (vente en gros)
Adresse
9 BD 9 Boulevard Jean Jaurès
35300 , Fougères - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/09/1954
Description
: - MENTION D'OFFICE DU 22.10.1990 : * CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 19.10.1990.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/09/1954
Description
Historique des observations depuis le 15/09/1954 : - ENSEIGNE : QUINCAILLERIE GENERALE. - MODIF 28.10.85 : MISE EN HARMONIE (L 30.12.1981) - AGE 16.09.86- NON DISSOL ACTIF NET < 1/2 CAPITAL - MENTION D'OFFICE DU 29.2.1988 : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMEMNTS EN DATE DU 26.2.1988. - MENTION D'OFFICE DU 8.3.1988 : * REDRESSEMENT JUDICIAIRE, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 4.3.1988, REPRESENTANT DES CREANCIERS, MAITRE OLIVIER MASSART, 14, RUE JULES FERRY, 35300 FOUGERES. - MENTION D'OFFICE DU 18.03.1988 : * LIQUIDATION JUDICIAIRE, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 18.03.1988. LIQUIDATEUR : MAITRE OLIVIER MASSART, 14 RUE JULES FERRY A FOUGERES.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 11/12/1987.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).