Entreprise : SOC AUBERGE SAINT NICOLAS - SIREN 608 201 265
Identité
Dénomination
SOC AUBERGE SAINT NICOLAS
SIREN (siège)
608 201 265
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1960
Date de fin de la personne morale
20/05/2059
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
64028.59 EUR
Adresse du siège
5 GRANDE RUE 95290 L'ISLE-ADAM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR JONCOUR FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Margency
Nom, Prénom(s)
MME JONCOUR MARIE-THERESE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Margency
Nom, Prénom(s)
MR LECLAIR GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR GUILLAUD OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AUBERTINAZ PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/1988
Siret
60820126500014
Code APE
6708
Adresse
5 GRANDE RUE
95290 , L'ISLE-ADAM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18956
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25642
Date d'ajout
12/07/1982
Description
Par Jgt du 25.06.82 le Tc de Pontoise à homologue Plruement et simplement le concordat intervenu entre la Ste auberge St Nicolas et ses créanciers chirographaires. Commissaire au concordat : me Hamamouche
Numéro d'observation
25650
Date d'ajout
16/04/1982
Description
Par Jgt du 26.03.82... Poursuite de l'exploitation jusqu'au 29.05.1982
Numéro d'observation
25649
Date d'ajout
21/12/1981
Description
Par Jgt du 11.12.1981... Poursuite de l'exploitation jusqu'au 27.03.1982
Numéro d'observation
25648
Date d'ajout
20/10/1981
Description
Par Jgt du 02.10.81... Poursuite de l'exploitation jusqu'au 12.12.1981
Numéro d'observation
25647
Date d'ajout
09/06/1981
Description
Par Jgt du 15.05.81... Poursuite de l'exploitation jusqu'au 03.10.1981
Numéro d'observation
25646
Date d'ajout
19/02/1981
Description
Par Jgt du 13.02.81... Poursuite de l'exploitation jusqu'au 16.05.1981
Numéro d'observation
25645
Date d'ajout
08/01/1981
Description
Par Jgt du 19.12.80... Poursuite de l'exploitation jusqu'au 14.02.1981
Numéro d'observation
25644
Date d'ajout
29/09/1980
Description
Par Jgt du 19.09.80... Poursuite de l'exploitation jusqu'au 20.12.1980
Numéro d'observation
25643
Date d'ajout
11/07/1980
Description
Par ord. Du 04.07.80 Mr le juge commissaire a autorisé me Hamamouche syndic à poursuivre l'Expl. Du fonds de commerce de la Ste auberge St Nicolas, pour une période du 20.05.80 jusqu'au 20.09.80.
Numéro d'observation
25641
Date d'ajout
10/06/1980
Description
Par Jgt du 20.05.80 le Tc de Pontoise a prononcé le Rj de la Ste auberge St Nicolas et a nommé me Hamamouche Dt à pontoise69 rue St Martin, en qualité de syndic. Date de cessation des paiements : 28.06.79
Numéro d'observation
25640
Date d'ajout
11/07/1977
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 01.01.1976
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).