Entreprise : BAR DE ROCHEBRUNE - SIREN 607 320 124
Identité
Dénomination
BAR DE ROCHEBRUNE
SIREN (siège)
607 320 124
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1973
Début d’activité
15/12/1972
Date de fin de la personne morale
01/02/2072
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation de bars, snacks, restaurants, brasseries, hôtels et établissements similaires.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
220 RTE DU TELEPHERIQUE 74120 MEGEVE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STATION INFERIEURE TELEPHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VILLARD STEPHANIE , THERESE
Nom d'usage
BRIZARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Megève
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1972
Siret
60732012400011
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION DE BARS, SNACKS, RESTAURANTS, BRASSERIES, HOTELS ET ETABLISSEMENTS SIMILAIRES
Adresse
220 RTE DU TELEPHERIQUE
74120 , MEGEVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STATION INFERIEURE TELEPHE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
30/05/2023
Siret
60732012400045
Nom commercial
CAFE CHARLES
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restaurant Brasserie
Adresse
39 QUAI DE RIPAILLE
74200 , THONON-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/001314
Date d'ajout
09/04/2003
Description
Transformation de la société ANCIENNE FORME : SA ; NOUVELLE FORME : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE MAINTENU MAIS MODIFIE : MR CONSEIL SERGE, PRESIDENT DU CA DEVIENT PRESIDENT DE SAS PARTANT : MME CONSEIL MARIA-GRAZIA, administrateur ; MR VIARD JACQUES, administrateur ANCIEN CAPITAL : 38 112.25 EUROS ; NOUVEAU CAPITAL : 40 000 EUROS date d'effet : 26/02/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU 15 DECEMBRE 1972 AU 29 JUILLET 1987 DATE DE LA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).