Entreprise : VICARI-VIOLLAND - SIREN 607 020 724
Identité
Dénomination
VICARI-VIOLLAND
SIREN (siège)
607 020 724
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1970
Début d’activité
03/09/1970
Date de fin de la personne morale
25/10/2045
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Decolletage et petite mecanique.
Code APE
2562A - Décolletage
Capital social
497880 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU MARCELLY 74950 SCIONZIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERCHTOLD DENIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Marignier
Nom, Prénom(s)
VICARI OLIVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Marnaz
Nom, Prénom(s)
VICARI RAPHAEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Scionzier
Dénomination
AUDIRALP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Thonon-les-Bains
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/1970
Siret
60702072400029
Code APE
2562A - Décolletage
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Decolletage et petite mecanique.
Adresse
1 RUE DU MARCELLY
74950 , SCIONZIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/002611
Date d'ajout
26/05/2008
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes FIDURALP SARL COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EST PARTANT AUDIRALP EST NOMME NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DECISION AG EN DATE DU 06/03/08 JOURNAL D'ANNONCE LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 23/05/08 date d'effet : 06/03/2008
Numéro d'observation
F06/003169
Date d'ajout
15/09/2006
Description
Modification autre NOUVELLE IDENTIFICATION : VICARI-VIOLLAND ANCIENNE : ANDRE VICARI ET FILS SUITE A LA FUSION-ABSORTION DE LA SOCIETE VICARI-VIOLLAND A COMPTER DU 11 AOUT 2006 : NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 497 880 € ANCIEN : 378.000 € A COMPTER DU 01/07/06 : MR BERCHTOLD DENIS NOUVEAU MEMBRE EST NOMME DIRECTEUR GENERAL date d'effet : 01/06/2006
Numéro d'observation
F04/002563
Date d'ajout
11/08/2004
Description
Modification autre MR VICARI PAUL DIRECTEUR GENERAL DECEDE LE 22 MAI 2003 EST REMPLACE PAR MME MEYERE- VICARI JOELLE NOUVEAU MEMBRE ET NOMMEE DIRECTEUR GENERAL. date d'effet : 15/07/2004
Numéro d'observation
F02/001432
Date d'ajout
29/04/2002
Description
Modification autre FUSION-ABSORPTION DE LA STE ETS MARCHAND GASTON SARL RUE DU CHATEAU 74960 SCIONZIER RCS 311 128 011 BONNEVILLE SUIVANTE AG DU 30.03.02 ; LE DECOLLETAGE ACTIVITE DE L'ABSORBEE EST DEJA UNE ACTIVITE EXERCEE PAR L'ABSORBANTE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).