Entreprise : ORMYLIA - SIREN 606 920 668
Identité
Dénomination
ORMYLIA
SIREN (siège)
606 920 668
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1969
Début d’activité
11/06/2024
Date de fin de la personne morale
03/11/2068
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
85410 EUR
Adresse du siège
362 AV MARIE CURIE 74160 ARCHAMPS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT EUROPA 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KIELWASSER PIERRE-YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Grand Lancy
Dénomination
COFIDEST AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Thonon-les-Bains
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/06/2024
Siret
60692066800054
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
362 AV MARIE CURIE
74160 , ARCHAMPS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT EUROPA 1
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1988
Siret
60692066800021
Code APE
281C
Adresse
AV DES MELEZES
74300 , THYEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
60692066800013
Code APE
281C
Adresse
Z I DES POCHONS
74300 , THYEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1997
Siret
60692066800039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
377 RUE DES CYPRES
74300 , THYEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES LANCHES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/006678
Date d'ajout
09/04/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains par suite du transfert du siege social 377 Rue des Cyprès ZI des Lanches 74300 THYEZ au 74 Rue Louis Rustin 74160 ARCHAMPS à compter du 19/02/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains le 08/04/2021 sous le numéro A2021/001531)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/002162
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société à responsabilitée limitée - LE LAC DES MUGNES Zone Industrielle des Lanches 377 Rue des Cyprès 74300 THYEZ, 434 772 760 RCS GTC Annecy, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2020
Numéro d'observation
F20/015984
Date d'ajout
19/10/2020
Description
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société à responsabilitée limitée - POCHONS INVESTISSEMENTS 377 Rue des Cyprès - ZI des Lanches Thyez 74300 CLUSES, 420 853 418 RCS GTC Annecy, société apporteuse avec date d'effet au 01/09/2020 avec effet rétroactif au 01.01.2020.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F03/000572
Date d'ajout
04/02/2003
Description
Modification autre ANCIEN CAPITAL 225 000 EUROS NOUVEAU 121 740 EUROS date d'effet : 31/12/2002
Numéro d'observation
F02/002420
Date d'ajout
19/07/2002
Description
A COMPTER DU 04.06.02 CHGT DENOMINATION : ANCIENNE : PROFALUX SA ; NOUVELLE : ORMYLIA CHGT FORME JURIDIQUE : ANCIENNE : SA ; NOUVELLE S.A.S. MAINTENUS MAIS MODIFIES : KIELWASSER JACQUES : D.G. ADM DEVIENT PRESIDENT DE S.A.S. PARTANTS : BOUSCASSE THIERRY - P.C.A. ; KIELWASSER MARCEL - ADM. ; KIELWASSER ISABELLE - ADM. ; FIDUCIAIRE CONTINENTALE LYON - C.C.T. ; COOPERS & LYBRAND AUDIT - C.C.S. NOUVEAUX : C.C.T. : DE PARISOT LAURENT ; C.C.S. : DUROZOY DIDIER
Numéro d'observation
F99/002788
Date d'ajout
26/10/1999
Description
Augmentation du capital ANCIEN 750 000 FRANCS NOUVEAU 225 000 EUROS A COMPTER DU 22/09/99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ETABLISSEMENT PRECEDEMMENT EXPLOITE A THYEZ (74300) AVENUE DES MELEZES DU 15.12.88 AU 31.12.1995 DATE DE SA DISPARITION FONDS DE FABRICATION - COMMERCE EN GROS PRECEDEMMENT EXPLOITE A THYEZ (74300) Z.I. LES POCHONS DU 04.11.1969 AU 31.12.1995 PUIS A THYEZ (74300) Z.I. LES LANCHES 377 RUE DES CYPRES JUSQU'AU 31.12.1996 DATE DE MISE EN GERANCE DU FONDS A LA SA PROFALUX JUSQU'AU 31.12.1997 DATE D'APPORT DU FONDS A LA SA PROFALUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).