Entreprise : GALERIES CLUSIENNES - SIREN 606 720 175
Identité
Dénomination
GALERIES CLUSIENNES
SIREN (siège)
606 720 175
Date d'immatriculation au RNE
16/03/1967
Date de fin de la personne morale
15/03/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'AMEUBLEMENT ET LA LITERIE - LE REVETEMENT DE SOLS ET MURS - LA CONFEC- TION ET LE LINGE DE MAISON - PROPRIETE - ADMINISTRATION - EXPLOITATION - PAR BAIL OU LOCATION DES BIENS IMMOBILIERS
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
153 BD DE LA TETE DE MUSSEL 74300 CLUSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARDON DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Cluses
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
60672017500011
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
153 BD DE LA TETE DE MUSSEL
74300 , CLUSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/03/1988
Siret
60672017500029
Enseigne
GALERIES CLUSES
Code APE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Adresse
30 AV DE LA LIBERATION
74300 , CLUSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/004400
Date d'ajout
17/10/2008
Description
Modification autre NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE. ANCIENNE : SACA MR CHARDON DIDIER PRESIDENT DU CA ET DIRECTEUR GENERAL EST NOMME GERANT SONT PARTANT : MMME CHARDON SIMONE - MR CHARDON RENE ADMINISTRATEURS. MR CHIORIER JEAN-PIERRE CCS EST PARTANT. STE A 3C CCT EST PARTANT DECISION AG EN DATE DU 21 DECEMBRE 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 1ER FEVRIER 2008 STE A3C CC date d'effet : 21/12/2007
Numéro d'observation
F07/000358
Date d'ajout
22/10/2007
Description
Modification autre NIOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 45. OOO € ANCIEN : 45. 734 € NOUVELLE CLOTURE EXERCICE SOCIAL : 31/12 ANCIENNE : 30 SEPTEMBRE. RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES. MR PIGNARD JEAN CLAUDE CCS EST PARTANT. MR TROUSSIER JEAN-CLAUDE CCT EST PARTANT. MR CHORIER JEAN PIERRE NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. A3C NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DECISION AG EN DATE DU 30 MAI 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : 19 OCTOBRE 2007 date d'effet : 30/05/2007
Numéro d'observation
F03/002639
Date d'ajout
08/08/2003
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MR CHARDON GASTON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EST PARTANT MR CHARDON DIDIER DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR EST NOMME PRESIDENT DU CA ET DIRECTEUR GENERAL. date d'effet : 30/06/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).