Entreprise : ETABLISSEMENTS MICHEL VAILLANT - SIREN 606 320 711
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS MICHEL VAILLANT
SIREN (siège)
606 320 711
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1963
Début d’activité
01/10/1963
Date de fin de la personne morale
05/11/2112
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fabrication, négoce marechalerie, forge, conception, aménagement de véhicules atelier conception atelier agence publicitaire, création ligne vêtements, décolletage, formation et organisation de formation, agence et conseil en publicité, photographie, studio, création graphique.
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
4 BD 4 Boulevard Du Chevran 74300 Cluses FRANCE
Représentants
Dénomination
JOBIMAJE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Cluses
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1963
Siret
60632071100025
Nom commercial
CPG IMAGE INNEE
Enseigne
ETS MICHEL VAILLANT
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication, négoce marechalerie, forge, conception, aménagement de véhicules atelier conception atelier agence publicitaire, création ligne vêtements, décolletage, formation et organisation de formation, agence et conseil en publicité, photographie, studio, création graphique.
Adresse
4 BD 4 Boulevard Du Chevran
74300 , Cluses - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
60632071100017
Code APE
517Z
Adresse
3 RUE DU FAUBOURG ST NICOLAS
74300 , CLUSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/003031
Date d'ajout
25/05/2007
Description
Modification de(s) commissaires aux comptes M. NEVEUX FRANCOIS COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EST PARTANT M. ALPHONSE GERARD COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EST PARTANT MME TSCHANZ BRIGITTE EST NOMMEE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT LA SARL RA AUDIT EST NOMMEE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE SELON DECISION AG DU 21/03/2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 25/05/2007 date d'effet : 21/03/2007
Numéro d'observation
F00/002206
Date d'ajout
01/08/2000
Description
Transformation de la société ETAIT EN SA PRESIDENT MR VAILLANT JOSEPH ADMINISTRATEURS MME ROGER JEANINE EPOUSE VAILLANT - MME FOURNOUT BRIGITTE EPOUSE VAILLANT ANCIEN CAPITAL 500 000 FRANCS TRANSFORMATION EN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PRESIDENT DU SAS MR VAILLANT JOSEPH COMMISSAIRE TITULAIRE MR NEVEUX FRANCOIS SUPPLEANT MR ALPHONSE GERARD NOUVEAU CAPITAL 100 000 EUROS A COMPTER DU 13.07.2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CESSION DU FONDS DE VENTE DE PNEUMATIQUES A LA SOCIETE PNEUS HOLDING SUD EST DONT LE SIEGE EST 2 RUE CASIMIR PERRIER A GRENOBLE, A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1989.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).