Entreprise : ETABLISSEMENTS MORA ET COMPAGNIE - SIREN 605 920 453
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS MORA ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
605 920 453
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1959
Début d’activité
01/10/1959
Date de fin de la personne morale
30/12/2058
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Primeurs en gros.
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
764 RTE NATIONALE 74120 MEGEVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORA MONTEROS BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Demi-Quartier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1959
Siret
60592045300012
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Primeurs en gros.
Adresse
764 RTE NATIONALE
74120 , MEGEVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/002927
Date d'ajout
18/06/2008
Description
Modification autre NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ANCIENNE SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE MME MORA-MONTEROS CATHERINE DIRECTEUR GENERAL EST NOMMEE GERANT. MR MORA-MONTEROS BERTRAND PRESIDENT EST NOMME GERANT. MR MORA-MONTEROS MICKAEL NOUVEAU MEMBRE EST NOMME GERANT. MR RAYMOND PHILIPPE CCS EST PARTANT. CABINET BARBERO ET ASSOCIES CCT EST PARTANT. A COMPTER DU 15/09/04 NOUVELLE DATE CLOTURE EXERCICE SOCIAL : 30/09 ANCIENNE : 31/10 DUREE 99 ANS A COMPTER DU 15/09/04 DECISION AGE EN DATE DU 28 MAI 2 008 JOURNAL D 'ANNONCES LEGALES : LE FAUCIGNY EN DATE DU 5 JUIN 2008 date d'effet : 01/06/2008
Numéro d'observation
F05/002339
Date d'ajout
12/07/2005
Description
Modification autre NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SAS - ANCIENNE SA MR MORA MONTEROS MICHEL PRESIDENT DU CA EST PARTANT. MME MORA-MONTEROS PNTER CATHERINE ADMINISTRATEUR EST MAINTENUE MAIS ELLE EST MODIFIEE DANS SES FONCTIONS ELLE EST NOMMEE DIRECTEUR GENERAL. MME MORA-MONTEROS MANUELLA ADMINISTRATEUR EST PARTANTE. MR MORA-MONTEROS BERTRAND ADMINISTRATEUR EST MAINTENU MAIS IL EST MODIFIE DANS SES FONCTIONS IL EST NOMME PRESIDENT. date d'effet : 07/07/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).