Entreprise : GROUPE LALLIARD - SIREN 605 720 465
Identité
Dénomination
GROUPE LALLIARD
SIREN (siège)
605 720 465
Date d'immatriculation au RNE
07/01/1941
Début d’activité
01/07/1991
Date de fin de la personne morale
06/01/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Location immobilière.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
925014 EUR
Adresse du siège
25 PL SAINT-MAURICE 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALLIARD CEDRIC
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Thyez
Nom, Prénom(s)
LALLIARD SABRINA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Bonneville
Nom, Prénom(s)
WALTER SYLVIE
Nom d'usage
LALLIARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Bonneville
Nom, Prénom(s)
LALLIARD PATRICK
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Bonneville
Dénomination
GRT CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marignier
Dénomination
AUDICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
60572046500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location immobilière.
Autres Activités
Location immobilière.
Adresse
25 PL SAINT-MAURICE
74800 , SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/1983
Siret
60572046500026
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Adresse
13 BD GEORGES ANDRIER
74200 , THONON-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/003474
Date d'ajout
05/08/2008
Description
Modification autre Changement de co-commissaire aux comptes suppléant: Départ de M. TRIAZ Christian au profit de JURALPES CONSEILS Décision AG en date du 23.06.2008. Journal d'annonces légales "Eco des Pays de Savoie" du 01.08.2008. date d'effet : 23/06/2008
Numéro d'observation
F07/002388
Date d'ajout
02/08/2007
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ALPEO COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EST PARTANT MR. BONAVENTURE JEAN-LOUIS EST NOMME CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPLEANT EST PARTANT MR. GOURCHENE MUSTAPHA EST NOMME CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT MR BONENVATURE JEAN LOUIS EST NOMME CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DECISION DU 27/06/2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 27/07/200 date d'effet : 02/08/2007
Numéro d'observation
F07/001292
Date d'ajout
10/04/2007
Description
Modification autre NOUVELLE FORME JUIRIDIQUE : SA A DIRECTOIRE ANCIENNE : SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION MR LALLIARD HENRI ET MME LALLIARD SUZANNE ADINISTRATEURS SONT PARTANTS. MR LALLIARD PHILIPPE ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL EST NOMME PRESIDENT DU DIRECTOIRE. MR LALLIARD CEDRIC NOUVEAU MEMBRE EST NOMME MEMBRE DU DIRECTOIRE. MR LALLIARD PATRICK ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CA EST NOMME PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE. MME HERBAUX LALLIARD SABINE ADMINISTRATEUR EST NOMMEE VICE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE MME WALTER LALLIARD SYLVIE ADMINISTRATEURS EST NOMMEE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE. MELLE LALLIARD SABRINA NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE. DECISION AG EN DATE DU 01/02/07 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 30 MARS 2007 date d'effet : 01/02/2007
Numéro d'observation
F04/002434
Date d'ajout
28/07/2004
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MR RUBIN-DELANCHY LILIAN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EST PARTANT. MR TRIAZ CHRISTIAN NOUVEAU MEMBRE EST NOMME CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. date d'effet : 28/06/2004
Numéro d'observation
F02/000771
Date d'ajout
08/02/2002
Description
Augmentation du capital A COMPTER DU 31.12.01 ANCIEN : 626.750 EUR - NOUVEAU : 984.814 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DU 01..7.1940 AU 01.01.1986 : EXPLOITATION DIRECTE D'UN FONDS DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BOIS, A COMPTER DU 01.01.1986 AU 30.06.1991 : FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SOCIETE LALLIARD BOIS & DERIVES. A COMPTER DU 01.07.1991 : APPORT DE CE FONDS A LA SOCIETE LALLIARD BOIS & DERIVES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).