Entreprise : QUINCAILLERIE LOUIS ANTHOINE - SIREN 605 620 483
Identité
Dénomination
QUINCAILLERIE LOUIS ANTHOINE
SIREN (siège)
605 620 483
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1956
Début d’activité
01/01/1928
Date de fin de la personne morale
14/09/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
QUINCAILLERIE
Code APE
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
105 RUE FRANCOIS POCHAT 74300 CLUSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAREYRON JEAN , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Ayse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1928
Siret
60562048300038
Code APE
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
QUINCAILLERIE
Adresse
105 RUE FRANCOIS POCHAT
74300 , CLUSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1965
Siret
60562048300012
Code APE
524N
Origine du fonds
Autre
Activité principale
QUINCAILLERIE
Adresse
12 RUE CLAUDE HUGARD
74300 , CLUSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/002930
Date d'ajout
13/09/2004
Description
Modification autre NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ANCIENNE : SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION. MR CHAREYRON JEAN YVES PRESIDENT DU CA ET DIRECTEUR GENERAL EST MAINTENU MAIS IL EST MODIFIE DANS SES FONCTIONS IL EST NOMME GERANT. MME CHAREYRON-GERVAIS MARIE CHANTAL - MME ARTHAUD-CHAREYRON MARIE THERESE - ADMINISTRATEURS SONT PARTANTES. MR RAULET FRANCOIS COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT - STE AVVENS SOGEC VEILLEROT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRES SONT PARTANTS. date d'effet : 26/07/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).