Entreprise : BAHU LES PORTEURS - SIREN 602 021 768
Identité
(Entreprise radiée le 18/11/2020)
Dénomination
BAHU LES PORTEURS
SIREN (siège)
602 021 768
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1960
Fermeture de l'établissement - 60202176800133
- Date d'effet de la fermeture : 18/11/2020
Fermeture de l'établissement - 60202176800083
- Date d'effet de la fermeture : 10/01/1995
Fermeture de l'établissement - 60202176800091
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/1994
Fermeture de l'établissement - 60202176800117
- Date d'effet de la fermeture : 15/01/1995
Fermeture de l'établissement - 60202176800125
- Date d'effet de la fermeture : 10/01/1995
Fermeture de l'établissement - 60202176800141
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1996
Fermeture de l'établissement - 60202176800158
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2001
Fermeture de l'établissement - 60202176800166
- Date d'effet de la fermeture : 18/11/2020
Date de fin de la personne morale
12/04/2034
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
720000 EUR
Adresse du siège
45 RUE DU POITOU 94150 RUNGIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLA 440
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARUE JEAN LOUIS GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Gournay-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DANNEMARD BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Brétigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
GALLAND DE LONGUERUE STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DFM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
60202176800083
Adresse
25 RUE DE L ECHAUFFOUREE
59960 , NEUVILLE-EN-FERRAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1989
Siret
60202176800117
Adresse
182 QUAI GEORGE V
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE HAVRAIS COMMERCE IN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/1992
Siret
60202176800125
Adresse
RUE DE LA JEUNE FILLE
93290 , TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE FRET 4 BAT 3418 D
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/11/1959
Siret
60202176800133
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes assistances techniques administratives recouvrement de créances et + généralement tous conseils relatifs au transport à la manutention et à la commercialisation de denrées périssables manutention gardiennage et toutes prestations liées directement ou indirectement au pavillon des fleurs du Minde Rungis la participation de la société par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion ou autrement et généralement toutes opérations financières commerciales Industriellesmobilieres et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tout objet Similiaire ou connexe de nature à favoriser son développement ou son extension
Adresse
45 RUE 45 Rue DE POITOU
94150 , Rungis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1985
Siret
60202176800091
Code APE
634C
Adresse
1 COUR DE MARSEILLE
94550 , CHEVILLY-LARUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT C3-FRUILEG 428
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
60202176800158
Code APE
634A
Adresse
45 AEROGARE DE FRET
94310 , ORLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT 288 ORLY SUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/02/1996
Siret
60202176800141
Code APE
634C
Adresse
QUAI DE BOULOGNE
94150 , RUNGIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A4
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/04/2001
Siret
60202176800166
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transitaire
Adresse
QUAI DE BOULOGNE
94150 , RUNGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40911
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 18/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40911
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
14157
Date d'ajout
21/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 20/02/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2018J00979 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 28/02/2019 , maintient administrateur, Ajilink-Labis Cabooter prise en la personne de Me Jérôme Cabooter 8 Pl Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Numéro d'observation
6521
Date d'ajout
19/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 19/12/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J00979 , date de cessation des paiements le 15/11/2018 désigne Administrateur SELARL Ajilink-Labis Cabooter prise en la personne de Me Jérôme Cabooter 8 Place Robert Belvaux 94170 Le Perreux-sur-Marne avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , , et ouvre une période d'observation expirant le 19/06/2019 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).