Entreprise : VIBAC - SIREN 602 018 533
Identité
Dénomination
VIBAC
SIREN (siège)
602 018 533
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1978
Date de fin de la personne morale
17/07/2059
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE L ESCOUVRIER 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROTEAU BERTRAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Herblay
Nom, Prénom(s)
VAILLANT BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GAULANDEAU ARLETTE
Nom d'usage
AYADI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
60201853300029
Nom commercial
BUREAU PROJECTS
Code APE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et vente de matériel de bureau et plus spécialement d'objets en matière plastique
Adresse
16 RUE 16 Avenue DE L'ESCOUVRIER
95200 , Sarcelles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/1991
Siret
60201853300037
Code APE
361J
Adresse
19 RUE D HAUTPOUL
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
19-23
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28509
Date d'ajout
28/04/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 28/04/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 28/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
90300
Date d'ajout
29/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 29/06/2012 , met fin à la procédure de sauvegarde et prononce la liquidation judiciaire , maintient Juge Commissaire M. Laurent Piovesan , maintient Juge Commissaire suppléant M. Gérard Maury désigne liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 13/07/2012 , date de cessation des paiements 29/06/2012 . , met fin à la mission de l'administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE
Numéro d'observation
86578
Date d'ajout
04/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 04/05/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 30/05/2012
Numéro d'observation
74675
Date d'ajout
18/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 18/11/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/11/2011
Numéro d'observation
64211
Date d'ajout
30/05/2011
Description
Le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé en date du 30/05/2011 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2011J00521 , Juge Commissaire M. Laurent Piovesan , Juge Commissaire suppléant M. Gérard Maury , Administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise avec pour mission de : surveiller , Mandataire judiciaire Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise et a ouvert une période d'observation expirant le 30/11/2011 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
38093
Date d'ajout
05/06/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).