Entreprise : COMSA MEDICAL - SIREN 602 006 462
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2022)
Dénomination
COMSA MEDICAL
SIREN (siège)
602 006 462
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1980
Fermeture de l'établissement - 60200646200066
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/1998
Fermeture de l'établissement - 60200646200025
- Date d'effet de la fermeture : 25/08/2020
Fermeture de l'établissement - 60200646200058
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/1993
Fermeture de l'établissement - 60200646200074
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/1999
Fermeture de l'établissement - 60200646200082
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2000
Date de fin de la personne morale
20/08/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
9 RUE NIELS BOHR 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE L'ESPLANADE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLOUVIER PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1929
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JOYEUSE PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Guermantes
Nom, Prénom(s)
OFFROY BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Nom, Prénom(s)
BONIN NEE MIESCH MONIQUE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
M. PRUDHON MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Nom, Prénom(s)
MME VVE MIESCH NEE ECROHART DENISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1919
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MECASERTO SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MARNE LA VALLEE
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1998
Siret
60200646200074
Code APE
514N
Adresse
45 RUE DE COURCELLES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1999
Siret
60200646200082
Code APE
514N
Adresse
60 RUE DE LONDRES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
60200646200025
Code APE
2660Z - Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
Activité principale
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
Adresse
15 RUE DU LANDY
92110 , CLICHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1948
Siret
60200646200066
Code APE
741J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Fabrication de matériel radiographique
Adresse
9 RUE 6 Rue JEANNE D'ARC
92230 , Gennevilliers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE L'ESPLANADE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
60200646200058
Code APE
741J
Adresse
30 AV DE LA REPUBLIQUE
94800 , VILLEJUIF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51096
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/02/2007
Description
Démission de Mr RAULT Denis en qualité de Présiden t du conseil d'administration à compter du 27/09/2 000
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/11/2006
Description
ordonnance rendue le 22.09.2006 ... par M. Juge dé légué à la surveillance du registre du Commerce et des sociétés... mention de cessation d'activité a compter du 22.10.2006.
Numéro d'observation
6345
Date d'ajout
31/03/2003
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Numéro d'observation
48247
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/01/2001
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE LE 27/03/1947 ORI GINE DE LA SOCIETE: CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERE SON SIEGE DE 6,RUE JEANNE D'ARC-92230 GE NNEVILLIERS A 30,AVENUE DE LA REPUBLIQUE-94800 VIL LEJUIF TRANSFERT A MEAUX LE 1/10/1993 TRANSFERT A PARIS LE 15/05/1998 ANCIEN SIEGE: 60,RUE DE LONDRE S-75008 PARIS. TRANSFERT A MEAUX EN DATE DU 1/10/2 000.
Numéro d'observation
16018
Date d'ajout
13/08/1990
Description
Radiation d'office par suite de transfert du siège à 30 Av de la république 94800 Villejuif Rc : Créteil 90b2073 Le 01-03-1990--
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
25/06/1987
Description
12/01/2001 Par jugement en date du 25/06/1987 le T ribunal de COMMERCE DE NANTERRE ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION DE L'ENTREPRISE DURE E DU PLAN 10 ANS NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION M E ADAM ET LA MAINTIENT EN SA QUALITE D'ADMINISTRAT EUR MAINTIENT ME OUIZILLE REPRESENTANT DES CREANCI IERS
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/05/1987
Description
12/01/2001 Par jugement en date du 14/05/1987 le T ribunal de COMMERCE DE NANTERRE PROLONGE LA PERIOD E D'OBSERVATION POUR UNU DUREE DE 3 MOIS.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
19/02/1987
Description
Notification Intergreffe Divers 12/01/2001 Par jug ement en date du 19/02/1987 le Tribunal de COMMERC E DE NANTERRE AUTORISE LA POURSUITE D'EXPLOITATION POUR UNE DUREE DE 3 MOIS EN VUE DE L'ELABORATION D'UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT. Notification Intergreffe Divers 12/01/2001 Par jugement en date du 19/02/1987 le Tribunal de COMMERCE DE NANTERRE A AUTORISE ME ADAM ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE L A SOCIETE A SE FAIRE CONSENTIR UN CREDIT SOUS FORM E DE MOBILISATION DE CREANCES (LOI DAILLY) PAR LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCE SIS A CLICHY (92) 78 BLD JEAN JAURES.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
05/02/1987
Description
12/01/2001 Par jugement en date du 5/02/1987 le Tr ibunal de COMMERCE DE NANTERRE A PRONONCE LE REDRE SSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE REPRESENTANT DES CREANCIERS ME OUIZILLE 72 AVENUE GEORGES CLEMENCEA U 92000 NANTERRE ADMINISTRATEUR ME ADAM 130 RUE DU 8 MAI 1945 92000 NANTERRE A POUR MISSION D'ASSIST ER LA SOCIETE POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/01/1987
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIMENTS LE 28/01/98
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 22/10/2006. - Sort du fonds: CESSATION ACTIVITE-R123-125 CC.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).