Entreprise : SOCIETE ANONYME JULIEN - SIREN 597 220 979
Identité
Dénomination
SOCIETE ANONYME JULIEN
Sigle
SAJ
SIREN (siège)
597 220 979
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1972
Date de fin de la personne morale
12/12/2071
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
33 PL DE LA REPUBLIQUE 41100 VENDOME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JULIEN PATRICK , HENRI , ARMAND
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
VENDOME
Nom, Prénom(s)
PIERRELEE MARIE-HELENE
Nom d'usage
JULIEN
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
VENDOME
Nom, Prénom(s)
HEUSSE EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
JULIEN FREDERIQUE , LUCIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
VENDOME
Dénomination
CABINET HEUSSE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1972
Siret
59722097900012
Code APE
524R
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
COMMERCE DETAIL DE LIBRAIRIE PAPETERIE JOURNAUX
Adresse
33 PL 31-33 PL. DE LA REPUBLIQUE
41100 , VENDOME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 6
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
59722097900020
Code APE
524R
Adresse
8 RUE GEOFFROY MARTEL
41100 , VENDOME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3400
Date d'ajout
26/10/2004
Description
RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE AVEC EFFET AU 22/10/2004 CESSATION D'ACTIVITE DE LA SOCIETE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
576
Date d'ajout
19/02/2002
Description
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE SUITE AU DECES DE M.JULIEN EDOUARD SURVENU LE 06/06/98 NOUVEAU PROPIETAIRE M.JULIEN PATRICK NON INSCRIT AU RCS FIN DE LA LOCATION GERANCE PARTIELLE CONCERNANT L'ACTIVITE DEPOT CENTRAL DE PRESSE VENDU A LA SA BLOIS DISTRI PRESSE AU 28/01/02 SUPPRESSION DE L'ACTIVITE DE COMMERCE DE GROS DE JOURNAUX
Numéro d'observation
395
Date d'ajout
31/01/2000
Description
ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : HEUSSE HENRI ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : FOUGERES JEAN PAUL NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE :HEUSSE EMMANUEL NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : CABINET HEUSSE A COMPTER DU 21/07/1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).