Entreprise : SA PRIEUR - SIREN 596 320 309
Identité
Dénomination
SA PRIEUR
SIREN (siège)
596 320 309
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1963
Début d’activité
01/07/1963
Date de fin de la personne morale
26/08/2023
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Pépiniériste, paysagiste, vente de produits horticoles et poteries, étude et vente de projets paysagers ou sportifs, maîtrise d'ouvrage, coordination et assistance technique et administrative
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE L'AIGUILLON 41000 BLOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA GRANDS CHAMPS 6 A 12
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRIEUR JEAN-JACQUES , GUY
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
VINEUIL
Nom, Prénom(s)
PRIEUR FREDERIQUE
Nom d'usage
BESNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Binas
Nom, Prénom(s)
PRIEUR GUYLAINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
BLOIS
Dénomination
SOCOGERE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 12
Dénomination
ORCOM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BLOIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1963
Siret
59632030900039
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Pépiniériste, paysagiste, vente de produits horticoles et poteries, étude et vente de projets paysagers ou sportifs, maîtrise d'ouvrage, coordination et assistance technique et administrative
Adresse
6 RUE DE L'AIGUILLON
41000 , BLOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA GRANDS CHAMPS 6 A 12
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Siret
59632030900013
Enseigne
L ART DES JARDINS
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Services d'aménagement paysager
Adresse
1ERE IMPASSE DU GLACIS
41000 , BLOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
59632030900021
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Services d'aménagement paysager
Adresse
74 AV DU PRESIDENT WILSON
41000 , BLOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6363
Date d'ajout
09/10/2020
Description
En date du 02/10/2020, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6364
Date d'ajout
09/10/2020
Description
Radiation du RCS le 09/10/2020 avec effet au 02/10/2020
Numéro d'observation
1467
Date d'ajout
27/03/2015
Description
En date du 20/03/2015, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire et a désigné : Liquidateur : Maître Gérald BUISSON - 26, avenue de Verdun - 41000 BLOIS Ce jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 03/04/2015
Numéro d'observation
4246
Date d'ajout
29/09/2014
Description
En date du 19/09/2014, le Tribunal de Commerce de BLOIS a décidé le renouvelement de la période d'observation jusqu'au 20/03/2015
Numéro d'observation
2605
Date d'ajout
05/06/2014
Description
En date du 26/05/2014, le Tribunal de Commerce de BLOIS a décidé le renouvelement de la période d'observation jusqu'au 19/09/2014
Numéro d'observation
1519
Date d'ajout
26/03/2014
Description
En date du 21/03/2014, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné : Juge-Commissaire : Paul POUSSIN, Juge-Commissaire Suppléant : Jean-Luc PORTEVIN, Mandataire Judiciaire : Maître Gérald BUISSON - 26, avenue de Verdun - 41000 BLOIS, A ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 01/10/2012 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
1448
Date d'ajout
21/03/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/09/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Loi du 15 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).