Entreprise : TROUILLET S.A.S. - SIREN 593 620 271
Identité
(Entreprise radiée le 03/09/2018)
Dénomination
TROUILLET S.A.S.
SIREN (siège)
593 620 271
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2017
Date de fin de la personne morale
13/06/2049
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA BOUBOUTIERE 38960 SAINT-AUPRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROUILLET MICHEL , BRUNO
Nom d'usage
TROUILLET
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Saint-Aupre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/01/1949
Siret
59362027100019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
108 RTE DES ECUELLES DE BOIS
38630 , LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/03/2017
Siret
59362027100027
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Plomberie, énergies nouvelles et renouvelables lotisseur, marchand de biens, rénovation. Vente de tous immeubles.
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
CHE Chemin de la Bouboutière
38960 , Saint-Aupre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/013981
Date d'ajout
03/09/2018
Description
Radiation en date du 03/09/2018 - Clôture des opérations de liquidation 11/06/2018 (Assemblée générale en date du 25/06/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/013980
Date d'ajout
03/09/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 11/06/2018 - Siège de la liquidation : Chemin de la Bouboutière 38960 SAINT-AUPRE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches d'Alsace et de Lorraine Moniteur du 29/06/2018
Numéro d'observation
F17/009002
Date d'ajout
14/06/2017
Description
Transfert du principal établissement au Chemin de la Bouboutière 38960 SAINT-AUPRE à compter du 20/03/2017
Numéro d'observation
F17/009002
Date d'ajout
14/06/2017
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 108 Route des Ecuelles de Bois les Avenières 38630 LES AVENIERES-VEYRINS-THUELLIN (Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne) Nouveau siège social : Chemin de la Bouboutière 38960 SAINT-AUPRE à compter du 20/03/2017
Numéro d'observation
F09/000966
Date d'ajout
06/02/2009
Description
Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : - TTA 108 Route des Écuelles de Bois 38630 LES AVENIERES, 508 582 855 RCS GTC Vienne, société apporteuse avec date d'effet au 1er novembre 2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION A LA SUITE DE RADIATION PAR CADUCITE DU N 9507 B DU 2 AVRIL 1949 - STATUT MIS EN HARMONNIE AVEC LA LOI DU 24 JUILLET 1966
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).