Entreprise : LA CELTIQUE - SIREN 592 025 423
Identité
(Entreprise radiée le 30/12/2021)
Dénomination
LA CELTIQUE
SIREN (siège)
592 025 423
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2017
Date de fin de la personne morale
08/02/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
89 AV GENERAL LECLERC 91190 GIF-SUR-YVETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIOULT PATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WEISS MARTINE
Nom d'usage
POTHET
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Gif-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
FRICKER NICOLE , ROSE , MARGUERITTE
Nom d'usage
WEISS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Commune de résidence
Garches
Dénomination
OPEN CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/1959
Siret
59202542300035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et dans tous pays, toutes prises de participations et tous intérêts dans toutes sociétés françaises ou étrangères quelqu'en soit l'objet. La gestion, l'administration et toutes opérations concernant ces participations.
Adresse
89 AV 89 Avenue du Général Leclerc
91190 , Gif-sur-Yvette - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
59202542300019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
17 RUE FERNAND PELLOUTIER
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/2010
Siret
59202542300027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
91 RTE DES GARDES
92190 , MEUDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64735
Date d'ajout
30/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : WEISS né(e) FRICKER Nicole Rose Margueritte, siège de la liquidation : 89 Avenue du Général Leclerc 91190 Gif-sur-Yvette, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés en date du 30/01/2021
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/02/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
72915
Date d'ajout
30/09/1997
Description
Fusion-absorption de la Sarl la celtique services - Rcs Nanterre b327047080 - à compter du 30-06-1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).