Entreprise : BONICOLI ET CIE SABLIERES DU GARDON - SIREN 590 200 705
Identité
Dénomination
BONICOLI ET CIE SABLIERES DU GARDON
Sigle
SAGAR
SIREN (siège)
590 200 705
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1959
Date de fin de la personne morale
30/09/2058
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1960
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition et la mise en concession de carrières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA CLAUSONNETTE 30490 MONTFRIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONICOLI MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Mouriès
Nom, Prénom(s)
GERISE MARC , MICHEL , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Beaucaire
Nom, Prénom(s)
GERISE MAGALI , ANDREE
Nom d'usage
SICSIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Londres
Nom, Prénom(s)
CORNILLON BRUNO , RENE , JOSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Saint-Pierre-de-Mézoargues
Nom, Prénom(s)
CORNILLON BRIGITTE , MIREILLE
Nom d'usage
MIRA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Beaucaire
Nom, Prénom(s)
JAN MARIE-CELINE , SUZANNE , JULIETTE
Nom d'usage
BONICOLI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Mouriès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
59020070500028
Enseigne
SABLIERES DU GARDON
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DE LA CLAUSONNETTE
30490 , MONTFRIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/002301
Date d'ajout
01/02/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société en nom collectif Nouvelle forme juridique : Société civile immobilière à compter du 01/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002301
Date d'ajout
01/02/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : CORNILLON Brigitte Mireille nom d'usage : MIRA Brigitte n'est plus gérant CORNILLON Bruno René José nom d'usage : CORNILLON Bruno n'est plus gérant GERISE Magali Andrée nom d'usage : SICSIC Magali n'est plus gérant
Numéro d'observation
F19/002301
Date d'ajout
01/02/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : BONICOLI Michel nom d'usage : BONICOLI Michel devient Associé CORNILLON Brigitte Mireille nom d'usage : MIRA Brigitte n'est plus Associé en nom CORNILLON Brigitte Mireille nom d'usage : MIRA Brigitte devient Associé CORNILLON Bruno René José nom d'usage : CORNILLON Bruno n'est plus Associé en nom CORNILLON Bruno René José nom d'usage : CORNILLON Bruno devient Associé BONICOLI Michel nom d'usage : BONICOLI Michel n'est plus Associé en nom GERISE Magali Andrée nom d'usage : SICSIC Magali n'est plus Associé en nom GERISE Magali Andrée nom d'usage : SICSIC Magali devient Associé GERISE Marc Michel Jacques nom d'usage : GERISE Marc n'est plus Associé en nom GERISE Marc Michel Jacques nom d'usage : GERISE Marc devient Associé JAN Marie-Céline Suzanne Juliette nom d'usage : BONICOLI Marie-Céline devient Associé
Numéro d'observation
F17/012266
Date d'ajout
04/08/2017
Description
Modification relative aux dirigeants BONICOLI Marie-louise nom d'usage : CORNILLON Marie-louise n'est plus gérant CORNILLON Brigitte Mireille nom d'usage : MIRA Brigitte devient gérant CORNILLON Bruno René José nom d'usage : CORNILLON Bruno devient gérant GERISE Magali Andrée nom d'usage : SICSIC Magali devient gérant GERISE Marc Michel Jacques nom d'usage : GERISE Marc devient gérant à compter du 05/05/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).