Entreprise : SOCIETE OMNIPLAN - SIREN 589 803 253
Identité
Dénomination
SOCIETE OMNIPLAN
SIREN (siège)
589 803 253
Date d'immatriculation au RNE
07/07/1958
Date de fin de la personne morale
06/07/2008
Date de clôture
30/04
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
79236.9 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE PALAISEAU 91400 SACLAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROSSARD SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR PERRIN BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
MESNIL ST DENIS
Nom, Prénom(s)
MR BROSSARD BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Levis Saint-Nom
Nom, Prénom(s)
MR GALLO CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
La Varenne Saint-Hilaire
Nom, Prénom(s)
PERRIN SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
SOCIETE EUROFID
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Mérignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1958
Siret
58980325300014
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conception, réalisation et diffusion, publications, brochures, livres, notices ou imprimés pour son propre compte ou pour le compte de tiers l'exploitation et l'application sous toutes formes ou procédés d'imprimerie, de reproduction de textes, des images et sons, développement actuel ou futur et l'Applicationde systèmes de communication visuelle audiovisuelle ou autre.
Adresse
7 RUE 7 RUE DE PALAISEAU
91400 , Saclay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/07/1991
Siret
58980325300022
Code APE
222C
Adresse
BD DES COQUIBUS
91000 , EVRY-COURCOURONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24905
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9843
Date d'ajout
29/06/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 28/06/2001 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/08/1996
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 23-05-1996 Vente du fonds a la société anonyme des impressions Omniplan Rc Corbeil b 407 869 460
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/06/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Corbeil-essonnes en date du 20 05 1996 , arrêtant le plan de cession au profit de Mr Ferrand pierre,3 allée beaux rivages 91250 Morsang sur seine . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Libert 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes , durée du plan 12 mois , maintient représentant des créanciers Me Souchon 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes , maintient administrateur Me Libert 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/03/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Corbeil-essonnes en date du 04 03 1996 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 04 03 1996
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/01/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Corbeil-essonnes en date du 21 12 1995 nommant Mr Lassoury juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/02/1995
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire. Jugement du 20 02 1995 Numéro 95000 Date de cessation des paiements 16 02 1995 Juge cré Mr jardin Représentant des créanciers Me Souchon 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes Administrateur Me Libert 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes . L'administrateur ci-dessus désigné, outre les pouvoirs qui lui conférés par la loi aura pour mission de Assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l entreprise fixe au 04 09 1995 la fin de la période d observation
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/02/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 16 02 1995 Au greffe de Corbeil Essonnes
Numéro d'observation
32558
Date d'ajout
07/07/1958
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).