Entreprise : HOUTCH TRANSPORTS - SIREN 587 380 247
Identité
Dénomination
HOUTCH TRANSPORTS
SIREN (siège)
587 380 247
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1973
Début d’activité
18/04/1973
Date de fin de la personne morale
17/04/2072
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1974
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
transports publics de marchandises la location de véhicules automobiles l'entreposage et la distribution de gaz de matériel et objets en tous genres
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
80028 EUR
Adresse du siège
RTE DE BRANCOURT 02230 FRESNOY-LE-GRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOUTCH HUGUES , STEPHANE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
HOUTCH ALAIN , CHARLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Fresnoy-le-Grand
Dénomination
SARL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES BDL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/1973
Siret
58738024700011
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
transports publics de marchandises la location de véhicules automobiles l'entreposage et la distribution de gaz de matériel et objets en tous genres
Adresse
RTE DE BRANCOURT
02230 , FRESNOY-LE-GRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
58738024700029
Code APE
4778B - Commerces de détail de charbons et combustibles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
dépot de gaz
Adresse
4 IMP DES COTEAUX
51140 , MUIZON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/02/2006
Description
(Divers) Historique : SIEGE SOCIAL IMMATRICULE AU RCS DE SAINT QUENTIN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/04/1973
Description
Historique : - CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET RECOI T UN FONDS EN LOCATION-GERANCE DE MR ANDRE HOUTCH A COMPTER DU 15.11.1973 - DUREE DE LA STE : 99 ANS - CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31 DECEMBRE - DE POT DES STATUTS : 18 AVRIL 1973 - JAL PUB : PICARD IE LA GAZETTE DU 17.4.1973 - DENOMINATION EXACTE : SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS AND RE HOUTCH. 10.8.1984 - INC MOD - CAPITAL PORTE DE 200.000 A 250.000 FRS - A COMPTER DU 30.6.1984. MI SE EN HARMONIE DES STATUTS DE LA STE EN APPLICA- T ION DES LOIS 81-1160 ET 81-1162 DU 30.12.1981 - 83 -1 DU 3.1.1983 ET 83-353 DU 30.4.83 - LEURS DECRET S D'APPLICATION ET LES TEXTES SUBSEQUENTS, ET REFO NTE CORRELATIVE DES STATUTS A COMPTER DU 30.6.1984 ( A.G.E. DU 30.6.1984 ) 20.7.1985- INSC.MOD. NOMI NATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE M. ANDRE BER THELOT EN REMPLACEMENT DE M. GUY MATHIEU DEMISSION NAIRE - NOMINATION DE M. JEAN FRANCIS SAPHORES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT . A.G .O. DU 12.6.1985- JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 2.7.1 985. DEPOT AU GREFFE DU 20.7.1985 - 529. 25.4.1986 - INSC.MOD. FIN DE LOCATION-GERANCE AU 31.3.1986 Q UI AVAIT ETE CONSENTIE A LA STE PAR M. ANDRE HOUTC H. ACHAT DUDIT FONDS PAR LA STE DE M. ANDRE HOUTCH A COMPTER DU 1.4.1986- AU PRIX STIPULE DE 530000 FRS.ACTE S.S.P. EN DATE A FRESNOY-LE-GRAND DU 1.4. 1986- IERE INSERTION PICARDIE LA GAZETTE DU 15.4.1 986- OPPOSITIONS SIEGE DU FONDS VENDU ET AU BUREAU D'ETUDES FIDUCIAIRES 44 RUE JEAN JAURES ST.QUENTI N. 31.7.1986- INSC.MOD. ANCIENNE DENOMINATION SOCI ALE : STE ANONYME D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS AN DRE HOUTCH - NOUVELLE DENOMINATION : ANDRE HOUTCH SA A COMPTER DU 11.6.1986- AGE DU 11.6.1986 PICARD IE LA GAZETTE DU 22.7.1986 DEPOT AU GREFFE DU 29.7 .1986 19 7 88- INSC MOD AGO DU 22 6 88 NOMINATION DE MR ALAIN HOUTCH EN QUALITE D'ADMINIS TRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR ANDRE BERTHELOT JAL PICARDIE L A GAZETTE DU 12 7 88 DEPOT AU GREFFE DU 19 7 88 06 /07/1995 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 23 JUIN 1995 * A NCIEN CAPITAL : 250.000,00 FRANCS JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 04 JUILLET 1995 DEPOT AU GREFFE DU 06 J UILLET 1995 08/07/1996 INSC.MOD. AGO EN DATE DU 18 JUIN 1996 * NOMINATION DE LA SOCIETE SOGAREX EN Q UALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, EN RE MPLACEMENT DE MONSIEUR SAPHORES EDOUARD, DEMISSION NAIRE. JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 25 JUIN 1996 DEP OT AU GREFFE DU 02 JUILLET 1996 29/10/1997 INSC.MO D. CA EN DATE DU 30 OCTOBRE 1996 * NOMINATION DE M ADAME HOUTCH FLORENCE EN QUALITE DE DIRECTRICE GEN ERALE. JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 07 OCTOBRE 1997 DEPOT AU GREFFE DU 14 OCTOBRE 1997 16/09/1999 INSC .MOD. AGE EN DATE DU 15 JUILLET 1999 * ANCIENNE DE NOMINATION SOCIALE : ANDRE HOUTCH S.A. JAL PICARDI E LA GAZETTE DU 27 JUILLET 1999 DEPOT AU GREFFE DU 14 SEPTEMBRE 1999 25/09/2001 INSC.MOD. AGE DU 13. 06.2001 * AUMENTATION DU CAPITAL PUIS CONVERSION E N EUROS - ANCIEN CAPITAL : 500.000 FRANCS JAL PICA RDIE LA GAZETTE DU 19.09.2001 DEPOT AU GREFFE DU 2 5.09.2001 24/03/2003 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 12/1 1/2002 A COMPTER DU 12/11/2002 * CHANGEMENT DE FOR ME JURIDIQUE - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SA * LA DENOMINATION, L'OBJET, LE SIEGE, LA DUREE ET LA DA TE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL DEMEURENT INCHA NGES * LE CAPITAL RESTE FIXE A 78.000 EUROS * LADI TE TRANSFORMATION A MIS FIN AUX FONCTIONS DE - MON SIEUR HOUTCH ANDRE, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINIS TRATION - MADAME HOUTCH FLORENCE, DIRECTEUR GENERA L - MONSIEUR HOUTCH ALAIN ET MADAME HOUTCH NEE VIT OUX MICHELINE, ADMINISTRATEURS * SOUS SA NOUVELLE FORME DE SAS, LA SOCIETE EST DIRIGEE PAR UN PRESID ENT, MONSIEUR HOUTCH ANDRE * CONFIRME DANS LEURS F ONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES : - TITULAIRE : SARL SOGAREX - SUPPLEANT : MONSIEUR SAPHORES JE AN JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 26/03 AU 01/04/2003 DEPOT AU GREFFE DU 24/03/2003 Modification du 8.08 .2003 * AGO du 5.06.2003 comportant nomination de Arnaud DESENFANS Commissaire aux comptes titulaire et Frédéric FREHAUT Commissaire aux comptes sup- pléant en remplacement de SOGAPEX et Jean SAPHO- R ES dont le mandat arrive à éxpiration. * Dépôt des actes au greffe le 8.08.2003 * Picardie La Gazett e du 30.07.2003 MODIFICATION DU 19/04/2005 * SUPPR ESSION DE L'ACTIVITE AFFRETEMENT A COMPTER DU 06/0 4/2005 24/02/2006 INSC.MOD. * OUVERTURE D'UN ETABL ISSEMENT SECONDAIRE SIS A MUIZON (51140) 4 IMPASSE DES COTEAUX - ZONE ARTISANALE A COMPTER DU 01/07/ 2005 (RCS REIMS 2006B115) 04/04/2006 INSC.MOD. AGO REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 30/12/2005 * CHANGEM ENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - ANCIEN TITULAIRE : MR DESENFANS ARNAUD - ANCIEN SUPPLEANT : MR FRE HAUT FREDERIC JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 29/03 AU 04/04/2006 DEPOT AU GREFFE DU 04/04/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).