Entreprise : SOC VERMANDOISE DE MECANIQUE - SIREN 587 180 274
Identité
Dénomination
SOC VERMANDOISE DE MECANIQUE
SIREN (siège)
587 180 274
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1971
Date de fin de la personne morale
07/06/2021
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
202500 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE VILLECHOLLES 02490 VERMAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WALLON PATRICK , MAX , ROBERT , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2013
Type d'établissement
Siège
Siret
58718027400025
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Activité principale
Mécanique industrielle
Adresse
2 RUE DE VILLECHOLLES
02490 , VERMAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
30/10/2015
Description
Radiation d'office effectuée par le Greffier du tribunal suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du 30/10/2015. (Article R.123-129 du code de commerce).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
01/04/2015
Description
ORDONNANCE DU 01-04-2015 -désignant la SCP HENNEAU en la personne de Maître HENNEAU, Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad'hoc de Feu Monsieur Patrick WALLON, Président de la SAS SOVEMECA, avec mission de représenter Mr WALLON, dans la procédure de Liquidation Judiciaire et d'exercer les droits et prérogatives de Mr Patrick WALLON non compris dans la mission du Liquidateur Judiciaire.
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
15/03/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 15-03-2013 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2012/4427 désigne liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 87 rue Pierre Brossolette 02100 SAINT QUENTINnom du juge-commissaire Monsieur . Daniel BRUDI met fin a la mission de l'administrateur SCP HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU. Met fin à la période d'observation. .
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
14/02/2013
Description
Vente de l'établissement principal sis à Vermand (02) 2 rue de Villecholles à la SARL SOCIETE NOUVELLE SOVEMECA, RCS St-Quentin B 790834956, à compter du 17/01/2013. Jal Picardie la Gazette du 15/02/2013.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
01/02/2013
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25/01/2013 NOMMANT Madame . Sylvie BREUIL JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
15/01/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 15-01-2013 arrête le plan de cession au profit de : Sàrl A 3 S rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin . Sous le n° 2012/4427.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
08/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 05/10/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20.10.2012
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
25/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 22/06/2012 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
29/05/2012
Description
Jugement du Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 25-05-2012 modifiant la mission de L'administrateur. Nouvelle mission : mission complète de gestion et de représentation
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
20/04/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 20/04/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012/4427 date de cessation des paiements le 31/12/2011, et a désigné juge commissaire : Monsieur Daniel BRUDI ., administrateur : SCP Berkowicz - Henneau en la personne de Frédéric HENNEAU 5 boulevard Roosevelt 02100 SAINT QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 87 rue Pierre Brossolette 02100 SAINT QUENTIN, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 20.10.2012, et a ouvert une période d'observation expirant le 20/10/2012, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/04/2011
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 18/04/2011.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/06/2009
Description
Changement de la forme juridique SA en SAS à compt er du 15/06/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).