Entreprise : ETS PAYS PERE ET FILS - SIREN 586 450 140
Identité
Dénomination
ETS PAYS PERE ET FILS
SIREN (siège)
586 450 140
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1955
Date de fin de la personne morale
25/10/2022
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
154278.41 EUR
Adresse du siège
250 RTE DE JONZIEUX 43240 SAINT-JUST-MALMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONIN CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
DURAND GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chazelles-sur-Lyon
Nom, Prénom(s)
FERRATON MARIE , LOUISE
Nom d'usage
PAYS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1931
Commune de résidence
Saint-Just-Malmont
Nom, Prénom(s)
PAYS CHANTAL , NICOLE , PAULE
Nom d'usage
SOUVIGNET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Saint-Just-Malmont
Nom, Prénom(s)
PAYS MARC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
Saint-Just-Malmont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1964
Siret
58645014000015
Code APE
151A
Adresse
250 RTE DE JONZIEUX
43240 , SAINT-JUST-MALMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/001251
Date d'ajout
13/03/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 13/03/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BLANC Yannick en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/000476
Date d'ajout
05/02/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 05/02/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur JAMON Jean-Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/000813
Date d'ajout
27/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 27/02/2015 désignant en qualité de Représentant des créanciers-liquidateur : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 RUE DE LA RONZADE 43000 LE PUY-EN-VELAY en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/03/2010
Description
Ordonnance Président du 01-03-2010 nommant Mr Emmanel DUBAN en qualité de juge commissaire en remplacement de Mr Pierre ESTIVAL.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/01/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 28/01/2005 nommant ME PETAVY Raphael RUE RICHOND DES BRUS 43000 LE PUY EN VELAY en qualité de liquidateur en remplacement de Me Jean-Alain REAU-
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/07/2000
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 21/07/2000 nommant M ESTIVAL PIERRE en qualité de Juge Commissaire en remplacement de MME COURRIOL JEANNE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/12/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 10/12/1999 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : ME REAU JEAN 5 COURS VICTOR HUGO 43000 LE PUY EN VELAY
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/11/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 26/11/1999 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 13/12/1999.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/08/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 13/08/1999 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 13/10/1999. Cessation des paiements en date du 06/08/1999. Juge Commissaire : MME COURRIOL Jeanne Représentant des Créanciers : ME REAU JEAN 5 COURS VICTOR HUGO 43000 LE PUY EN VELAY Administrateur : ME GLADEL VINCENT 11 COURS VICTOR HUGO 43000 LE PUY EN VELAY dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/10/1955
Description
Historique des observations RCS : -APPORT DE MR PAYS JOSEPH NO 2722 - PUBLICITE : CONSTITUTION ET APPORT DANS LES PAGES VELLAVES. DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 06/08/99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation d'activité en date du 10/12/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).