Entreprise : SARL CARDOT - SIREN 586 080 087
Identité
Dénomination
SARL CARDOT
SIREN (siège)
586 080 087
Date d'immatriculation au RNE
25/02/1960
Début d’activité
01/11/1946
Date de fin de la personne morale
24/02/2046
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/1961
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
commerce et réparation de cycles et motos.
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
20 PL CORDIER 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARDOT JEAN-MARC , BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Morcourt
Nom, Prénom(s)
CARDOT JEAN-MARC
Nom d'usage
CARDOT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
ST QUENTIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1946
Siret
58608008700016
Nom commercial
SARL CYCLES CARDOT
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
commerce et réparation de cycles et motos.
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Autres Activités
REPARATION DE CYCLE
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Adresse
20 PL CORDIER
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/02/1960
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET CREE UN FONDS. - DUREE DE LA SOCIETE : 50 ANS - DEPOT DES STATUTS : 29.10.46 - JAL PUB : AISNE NOUVELLE DU 2.11.46 12.1.70- MISE EN HARMONIE DES STATUTS DE L A SOCIETE EN APPLICTION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24.7.1966 ET DU DECRET DU 23.3.1967. --------- ----------- ANCIENNE RAISON SOCIALE : ROUX ET GUET TE NOUVELLE RAISON SOCIALE : ETABLISSEMENTS ROUX E T GUETTE. ANCIENNE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : PONT DE LA BIETTE A GAUCHY. NOUVELLE ADRESSE DU SIEGE S OCIAL: 20 PLACE CORDIER 02100 ST QUENTIN. LES FONC TIONS DE MR KLEBER ROUX EN QUALITE DE GERANT ONT P RIS FIN. ANCIEN CAPITAL 10.000 FRS - NOUVEAU CAPIT AL : 20.000 FRANCS ( ACTE RECU PAR ME YVES DUCASTE LLE NOTAIRE A ST QUENTIN, LE 13.12.69) 28.1.82- IN SC MOD - NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT : MR JEAN CARDOT EN REMPLACEMENT DE MR KLEBER ROUX, DEMISSIO NNAIRE, A COMPTER DU 1.1.82 ( A.G.DU 31.12.81). -2 .9.82- INSC MOD - NOUVELLE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ( A.G.E. DU 30.6.82) -16.6.83 - INSC MOD - ANCIENNE DATE DE CLOTURE 31.12 - NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 30.04 A COMPTER DU 15.12.82 ( A.G.E. DU 15.12.82) -8.12.83 - INSC MOD - NOUVELLE REPARTITI ON DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 19.9.83 ( ACTE D E CESSION DE PARTS DU 8.12.83) 14.1.85 - INSC MOD - MODIFICATION DE LA REPARTI- TION DU CAPITAL SOCI AL - NOUVELLE REPARTITION : -- MR KLEBER ROUX : 56 PARTS -- MR GUETTE JEAN : 56 PARTS -- MR CARDOT J EAN : 88 PARTS A COMPTER DU 16.11.1984 - DEPOT DES ACTES AU GREFFE : 11.01.85 - 21 27.2.86 - INSC MO D - MODIFICATION DE LA REPARTI- TION DU CAPITAL SO CIAL - NOUVELLE REPARTITION : -- MR ROUX KLEBER : 44 PARTS -- MR GUETTE JEAN : 44 PARTS -- MR CARDOT JEAN : 100 PARTS -- MR CARDOT JEAN-MARC: 12 PARTS A COMPTER DU 25 NOVEMBRE 1985 - DEPOT DES ACTES A U GREFFE : 27.2.86 11.2.1987- INSC.MOD. MODIFICATI ON DE LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL: NOUVELLE R EPARTITION : MONSIEUR ROUX KLEBER : 32 PARTS MONSI EUR GUETTE JEAN : 34 PARTS MONSIEUR CARDOT JEAN 10 0 PARTS MONSIEUR CARDOT JEAN MARC 34 PARTS DEPOT A U GREFFE DU 9.2.1987- 10 3 88- INSC MOD MODIFICATI ON DANS LA REPARTITION DU CAPITAL : NOUVELLE REPAR TITION : MONSIEUR ROUX KLEBER 20 PARTS- MONSIEUR G UETTE JEAN 22 PARTS MONSIEUR CARDOT JEAN 100 PARTS MONSIEUR CARDOT JEAN MARC 58 PARTS DEPOT AU GREFF E DU 4 3 88- 4552 2 3 89-INSC MOD A COMPTER DU 16 1 89- CAPITAL SOCIAL PORTE DE 20 000 FRS A 50 000 FRS NOUVELLE REPARTITION DU CAPITAL : MR ROUX KLEB ER - 8 PARTS MR GUETTE JEAN 10 PARTS MR CARDOT JEA N : 100 PARTS MR CARDOT JEAN MARC 82 PARTS DEPOT A U GREFFE DU 1 3 89 30 10 90- INSC MOD DELIBERATION DU 30 8 90 ANCIENNE DENOMINATION SARL ROUX ET GUE TTE NOUVELLE DENOMINATION SARL CARDOT AU 30 8 90 P ICARDIE LA GAZETTE DU 4 9 90 MODIFICATION DE LA RE PARTITION DU CAPITAL MR CARDOT JEAN : 100 PARTS - MR CARDOT J.MARC 100 PARTS DEPOT AU GREFFE DU 26 1 0 90 28/03/1991 INSC.MOD. DELIBERATION EN DATE DU 04 FEVRIER 1991 ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SA RL CARDOT NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : SARL CYC LES CARDOT JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 26 FEVRI ER 1991 DEPOT AU GREFFE DU 27 MARS 1991 28/06/1993 INSC.MOD. DELIBERATION EN DATE DU 27 AVRIL 1993 * NOMINATION DE MONSIEUR CARDOT JEAN-MARC, EN QUALI TE DE GERANT, POUR UNE DUREE ILLIMITEE, EN REMPLAC EMENT DE MONSIEUR CARDOT JEAN, DEMISSIONNAIRE. JOU RNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 04 MAI 1993 DEPOT AU G REFFE DU 21 JUIN 1993 20/11/1995 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 02 OCTOBRE 1995 * PROROGATION DE LA DUR EE DE LA SOCIETE JUSQU'AU 01 NOVEMBRE 2046 JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 10 OCTOBRE 1995 DEPOT AU G REFFE DU 17 NOVEMBRE 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).