Entreprise : IMMOBILIERE DE LA RUE JULIEN OZENFANT - SIREN 585 780 604
Identité
Dénomination
IMMOBILIERE DE LA RUE JULIEN OZENFANT
SIREN (siège)
585 780 604
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1957
Début d’activité
13/09/2011
Date de fin de la personne morale
26/08/2056
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1958
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Acquisition d'un ou plusieurs terrains à St-Quentin en vue de l'édification d'immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
545096.71 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU CARDINAL SALIEGE 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELACROIX ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
DOVERGNE MATTHIEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
GUIHENEUF HERVE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
JADOUL JEAN-CLAUDE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
LASSON LAURENT , GEORGES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
LEROY BETTY , MARIE , YVONNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
MOTTE MARIE-FRANCOISE
Nom d'usage
LEFEVRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
PIOTROWSKI JANINE
Nom d'usage
CHALLA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Croix Fonsomme
Dénomination
PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/2011
Siret
58578060400054
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition d'un ou plusieurs terrains à St-Quentin en vue de l'édification d'immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation.
Adresse
5 RUE DU CARDINAL SALIEGE
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
58578060400039
Code APE
703C
Adresse
1 RUE DES TOILES
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
58578060400047
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
12 BD ROOSEVELT
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/10/2011
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).