Entreprise : REY SA - SIREN 584 500 581
Identité
Dénomination
REY SA
SIREN (siège)
584 500 581
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1972
Début d’activité
01/01/1922
Date de fin de la personne morale
30/12/2071
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
conception réalisation et maintenance de tous équipement thermiques, climatiques, hydrauliques et sanitaire.
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
19 RUE DU VERCORS 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA CHAUVETIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JORDECZKI PATRICE , JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Unieux
Nom, Prénom(s)
REY JEAN , JACQUES , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Saint-Chamond
Nom, Prénom(s)
SABAUT STEEVES , ALAIN , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
La Fouillouse
Nom, Prénom(s)
VARILLON ANTOINE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Aurec-sur-Loire
Dénomination
REY DEVELOPPEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
RONZE DUBANCHET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Étienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1922
Siret
58450058100023
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
conception réalisation et maintenance de tous équipement thermiques, climatiques, hydrauliques et sanitaire.
Adresse
19 RUE DU VERCORS
42100 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA CHAUVETIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/006466
Date d'ajout
04/06/2020
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/04/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11173
Date d'ajout
24/01/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 14/12/2011
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/05/2011
Description
: A compter du 17.03.2011 : vente de la branche d'activité de fabrication et conception de fours industriels à la SAS ELTIS RCS ST ETIENNE 724 521 002
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/04/1922
Description
Historique des observations depuis le 25/04/1922 : Mention du 25/09/2000 : CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01.09.2000 ANCIENNE DENOMINATION : FOURS ET BRULEURS REY Mention du 27/10/2003 : Mise en harmonie des statuts Loi 2001-420 15/05/01 __________________________________________________
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).