Entreprise : TILLET - SIREN 582 820 189
Identité
Dénomination
TILLET
SIREN (siège)
582 820 189
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1958
Début d’activité
02/01/1958
Date de fin de la personne morale
05/02/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Transformation d'acier en bandes larges a chaud ou bandes étroites par Refendage longitudinal.
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Capital social
750000 EUR
Adresse du siège
43 AV DE LA GRANDE ARMEE 75016 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
43-47
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARZAGO IVANO
Qualité
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Nom, Prénom(s)
MYARD PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1958
Siret
58282018900048
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transformation d'acier en bandes larges a chaud ou bandes étroites par Refendage longitudinal.
Adresse
43 AV DE LA GRANDE ARMEE
75016 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
43-47
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
12/12/2011
Siret
58282018900030
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Plateforme d'exportation et de réception de produits sidérurgiques
Adresse
RUE DES SALINES
25480 , ECOLE-VALENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1958
Siret
58282018900022
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Activité principale
Découpage, emboutissage
Adresse
CHE DES TILLES
25870 , CHATILLON-LE-DUC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4756
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 01/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2022B158057
Date d'ajout
04/05/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2022B158056
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Par acte notarié reçu par Mario De Angelis en date du 11/06/2019 à ROME (ITALIE) enregistré au centre des impôts de ROME le 12/06/2019 Messieurs Ivano BARZAGO, Claudio PICUCCI et Vincenzo FALZARANO ont été révoqués de leurs fonctions de mandataires et M.Ivano BARZAGO a été nommé mandataire général
Numéro d'observation
2022B158055
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Par acte notarié reçu par M.Mario De Angelis en date du 29/10/2018 à ROME (ITALIE) enregistré auprès du centre des Impôts de ROME le 06/112018, M Rota GIORDANO a été révoqué de ses fonctions de Président avec effet au 01/11/2018 et messieurs Ivan BARZAGO, Claudio PICUCCI et Vincenzo FALZARNO ont été nommés mandataires de la société avec effet au 01/11/2018
Numéro d'observation
8696
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Par acte notarié reçu par Me Mario De Angelis en date dy 11/06/2019 à ROME (ITALIE) enregistré au centre des impôts de ROME le 12/06/2019, Messieurs Ivano BARZAGO, Claudio PICUCCI et Vincenzo Falzarano ont été révoqués de leur fonctions de mandataires et M. Ivano BARZAGO a été nommé mandataire général
Numéro d'observation
8694
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Par acte notarié reçu par M. Mario De Angelis en date du 29/10/2018 à ROME (ITALIE) enregistré auprès du centre des Impôts de ROME le 06/11/2018, M. Rota GIORDANO a été révoqué de ses fonctions de Président avec effet au 01/11/2018 et messieurs ivan BARZAGO, Claudio PICUCCI et Vincenzo FALZARNO ont été nommés mandataires de la société avec effet au 01/11/2018.
Numéro d'observation
4708
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Par Décret Ministériel italien du 21 juin 2019, le Professeur Alessandro DANOVI a été désigné en qualité de commissaire extraordinaire à compter du 01 juin 2019 en remplacement de Maître Antonio CATTANEO qui a déclaré ne pas être en mesure d’assumer les fonctions de commissaire extraordinaire qui lui ont été attribuées en vertu de l’arrêté ministériel du 23 avril 2019.
Numéro d'observation
4708
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Par Arrêté Ministériel italien du 23 avril 2019, relatif à la nomination du collège des commissaires des sociétés du Groupe Ilva en administration extraordinaire remplaçant le collège des commissaires démissionnaires, trois commissaires extraordinaires ont été nommés à savoir, Monsieur Francesco ARDITO, Maître Antonio LUPO et Monsieur Antonio CATTANEO à compter du 1er juin 2019; en remplacement des commissaires démissionnaire à savoir Maître Corrado CARRUBA, Monsieur Piero GNUDI et Monsieur Enrico LAGHL à compter du 1er juin 2019.
Numéro d'observation
2022B158054
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Par décret Ministériel Italien du 21 juin 2019, le Professeur Alessandro DANOVI a été désigné en qualité de commissaire extraordinaire à compter du 01 juin 2019 en remplacement de Maître Antonio CATTANEO qui a déclaré ne pas être en mesure d'assumer les fonctions de commissaire extraordinaire qui lui ont été attribuées en vertu de l'arrêté ministériel du 23 avril 2019.
Numéro d'observation
2022B158053
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Par arrêté Ministériel italien du 23 avril 2019 relatif à la nomination du collège des commissaires des sociétés du Groupe Ilva en administration extraordinaire remplaçant le collège des commissaires démissionnaires, trois commissaires extraordinaires ont été nommés à savoir Monsieur Francesco ARDITO, Maître Antonio LUPO et Monsieur Antonio CATTANEO à compter du 1er juin 2019 en remplacement des commissaires démissionnaire à savoir Maître Corrado CARRUBA, monsieur Piero GNUDI et monsieur Enrico LAGHL à compter du 1er juin 2019.
Numéro d'observation
3681
Date d'ajout
26/06/2015
Description
Par jugement rendu le 9 avril 2015, le Tribunal de MILAN (ITALIE) 2ème Chambre Civile Section des Faillites a déclaré létat dinsolvabilité de la société TILLET S.A.S. Z.I. Chemin des Tilles 25870 CHATILLON-LE-DUC (RCS BESANCON 582 820 189, a désigné Madame Caterina MACCHI en qualité de juge délégué à la procédure ; a fixé laudience dexamen du passif au 16 septembre 2015 à 12 heures devant le juge délégué, en son cabinet situé au Palais de Justice de MILAN, Section des Faillites ; a fixé aux créanciers et aux tiers revendiquant des droits personnels ou des droits réels portant sur des biens en possession de la société TILLET S.A.S., un délai, à peine de déchéance, de 30 jours avant la date de laudience précitée pour présenter à ladresse électronique certifiée de la Procédure dAdministration Extraordinaire, leurs demandes dadmission et les documents justificatifs et a informé que les demandes déposées après ce délai seront réputées tardives, conformément à larticle 101 de la loi sur les Faillites ; a prorogé, au sens de larticle 101 de la loi sur les Faillites (applicable en vertu de larticle 5 du décret législatif 347/2003 et de larticle 53 du décret législatif 270/99) de dix-huit mois le délai accordé pour lenvoi par adresse électronique certifiée, selon les modalités précitées, des demandes tardives dadmission au passif ; a informé les créanciers et les tiers quaucune autre modalité de présentation des demandes que celle précitée nest admise et que ne seront pas considérés comme valides les envois de demandes sur support papier par voie postale ou leur dépôt au Greffe ou au cabinet des Commissaires Extraordinaires, ni lenvoi par courrier électronique au Greffe, et quils doivent indiquer, dans leur recours contenant leur demande, ladresse électronique certifiée à laquelle ils entendent recevoir les communications des Commissaires Extraordinaires et quà défaut de ces indications, les communications seront effectuées exclusivement par dépôt au Greffe ; Adresse électronique certifiée à laquelle doivent être transmises les demandes des créanciers ou des tiers revendiquant des droits réels ou personnels portant sur des biens en possession de la société TILLET S.A.S. : tilletsas@pecamministrazionestraordinaria.it v
Numéro d'observation
2022B158052
Date d'ajout
26/06/2015
Description
Par jugement rendu le 9 avril 2015, le Tribunal de MILAN (ITALIE) - 2ème Chambre Civile - Section des Faillites - à déclaré l'état d'insolvabilité de la société TILLET SAS ZI chemin des Tilles 25870 Chatillon le Duc (RCS BESANCON 582 82 189, a désigné Madame Caterina MACCHI en qualité de juge délégué à la procédure, a fixé l'audience d'examen du passif au 16 septembre 2015 à 12 heures devant le juge délégué, en son cabinet situé au Palais de Justice de Milan, section des Faillites, a fixé aux créanciers et aux tiers revendiquant des droits réels ou personnels portant sur des biens en possession de la société TILLET S.A.S. un délai à peine de déchéance, de 30 jours avant la date de l'audience précitée pour présenter à l'adresse électronique certifiée de la Procédure d'administration Extraordinaire, et ce à partir d'une adresse électronique certifiée, les demandes d'admission et les documents justificatifs et a informé que les demandes déposées après ce délai seront réputées tardives conformément à l'article 101 de la loi sur les Faillites a prorogé au sens de l'article 101 de la loi sur les Faillites (applicable en vertu de l'article 5 du décret législatif 347/2003 et de l'article 53 du décret législatif 270/99) de dix-huit mois le délai accordé pour l'envoi par adresse électronique certifiée, selon les modalités précitées des demandes tardives d'admission au passif a informé les créanciers et les tiers qu'aucune autre modalité de présentation des demandes que celle précitée n'est admise et que ne seront pas considérés comme valides les envois de demandes sur support papier par voie postale ou leur dépôt au Greffe ou au Cabinet des Commissaires extraordinaires ni l'envoi par courrier électronique au Greffe et qu'ils doivent indiquer dans leur recours contenant leur demande, l'adresse électronique certifiée à laquelle ils entendent recevoir les communications des Commissaires Extraordinaires et qu'à défaut de ces indications les communications seront effectuées exclusivement par dépôts au Greffe. Adresse électronique certifiée à laquelle doivent être transmises les demandes des créanciers ou des tiers revendiquant des droits réels ou personnels portant sur des biens en possession de la société TILLET S.A.S : tilletsas@pecamministrazionestraordinaria.it
Numéro d'observation
2022B158051
Date d'ajout
06/05/2015
Description
République Italienne : Par décret du 17 mars 2015 le Ministre du Développement économique, Considérant devoir donc accepter la procédure d'administration extraordinaire et sa gestion par les organes déjà nommés pour ILVA S.P.A. Décrète Article Premier : la société TILLET SAS (n°TVA intracommunautaire FR-77582820189) sise à CHATILLON LE DUC (France) ZI chemin des Tilles, est admise à la Procédure d'administration extraordinaire conformément à l'art 3, alinéa 3, du décret-loi 347/03 Article deux : Dans la procédure d'administration extraordinaire visée à l'art 1, sont nommés administrateurs extraordinaires M. Piero Gnudi (NIR / GNDPRI38E17A944M) né à Bologne le 17 mai 1938, Maître Carrado Carrubba Avocat (N.I.R : LGHNRC69B23H501Z) né à Rome le 23 février 1969 tandis qu'est mandaté le Comité de Surveillance nommé par décret du 19 février tel que cité aux préambules. Le présent décret est communiqué au Tribunal de Milan Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République.
Numéro d'observation
2659
Date d'ajout
06/05/2015
Description
- République Italienne : Par décret du 17 MARS 2015 le Ministre du Développement économique, Considérant devoir donc accepter la procédure d'administration extraordinaire et sa gestion par les organes déjà nommés pour ILVA S.P.A. Décrète Article Premier : la société TILLET SAS (n°TVA intracommunautaire FR -77582820189) sise à CHATILLON LE DUC (france) ZI chemin des Tilles, est admise à la procédure d'administration extraordinaire, conformémentà l'art.3, alinéa 3,du décret -loi 347/03 Article Deux : Dans la procédure d'administration extraordinaire visée à l'art.1, sont nommés administrateurs extraordinaires M. Piero Gnudi (NIR : GNDPRI38E17A944M) né à Bologne le 17 mai 1938, Maître Carrado Carrubba, Avocat (N.I.R : CRRCRD61L01H501F), né à Rome le 1ER JUILLET 1961. M. Enrico Laghi (N.I.R.:LGHNRC69B23H501Z) né à Rome le 23 Fevrier 1969, tandis qu'est mandaté le Comité de Surveillance nommé par décret du 19 février , tel que cité aux préambules. le présent décret est communiqué au Tribunal de Milan le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).