Entreprise : ETABLISSEMENTS E. SABATIER ET COMPAGNIE - SIREN 582 105 722
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS E. SABATIER ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
582 105 722
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1958
Date de fin de la personne morale
27/10/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1426320 Francs français
Adresse du siège
71 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDIAL JEAN LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
CONFLANS
Nom, Prénom(s)
CABINET PAUL CASTAGNET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS JEAN PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
BOURDIAL JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1927
Commune de résidence
Boulogne
Nom, Prénom(s)
GUILLEMARD PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Gagny
Nom, Prénom(s)
BOURDIAL NEE VAN COILLIE ARLETTE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
Alfortville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/11/1948
Siret
58210572200026
Code APE
513J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commerce en gros demi gros vente de vins et spiritueux vins en gros
Adresse
71 RUE 71 Rue ETIENNE DOLET
94140 , Alfortville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71250
Date d'ajout
11/04/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 04 1997 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Kupperfarb , nom du liquidateur : Me Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11 04 1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/05/1993
Description
Jugement du 11 05 1993 Prononçant la liquidation judiciaire n° 92/1189 Juge-cre. M Kupperfarb - juge suppléant : m Duhamel Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/1993
Description
Par ordonnance rendue le 26 01 1993 Mr le juge commissaire à autorisé l'ouverture d'un compte Auprès de la société générale 197 ave Daumesnil 75012 Paris - juge cré : m Kupperfarb - juge suppléant :m Duhamel - représentant des créanciers : me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/01/1993
Description
Par jugement en date du 14 01 1993 Le t.C. à décidé la poursuite d'activité de 4 Mois Pour une durée expirant le 04 05 1993 . À maintenu juge cré. M Kupperfarb , Juge Sup. M Duhamel Et représentant des créanciers Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses - administrateur : me Pinon 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil, avec la mission de surveiller les opérations de gestion
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/12/1992
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire jusqu'au 14 01 93 sur saisine d'office Jugement du 10 12 92 N° 1189/92 Cessation des paiements en date du 01 11 91 Juge cré Mr Kupperfarb, juge cré suppléant : Mr Duhamel Représentant des créanciers Me Pellegrini 4 le parvis de saint Maur 94100 saint Maur des fosses
Numéro d'observation
78106
Date d'ajout
05/02/1992
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 10.10.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).