Entreprise : CHANTIERS MARC SA - SIREN 582 087 581
Identité
Dénomination
CHANTIERS MARC SA
SIREN (siège)
582 087 581
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1958
Date de fin de la personne morale
24/09/2051
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
926310 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU MOULIN DE PIERRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLENECASSAGNE DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
La Norville
Nom, Prénom(s)
MICHEL JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
FLEURET CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Gennevilliers CEDEX
Nom, Prénom(s)
MARC OLIVIER , HENRI , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
REGIS MONIQUE , JANINE
Nom d'usage
MARC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Dénomination
CABINET B C VALLA SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET P CASTAGNET SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Siège
Siret
58208758100010
Code APE
524Y
Origine du fonds
Création
Activité principale
Vente de combustibles liquides, solides, gazeux, ramonage, dépannage, pose de brûleurs, entretien et installation de chaufferie
Adresse
10 RUE 10 Rue DU MOULIN DE PIERRE
92130 , Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/1992
Siret
58208758100036
Code APE
524Y
Adresse
23 AV PORTE D AUBERVILLIERS
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/1999
Siret
58208758100044
Enseigne
DIEU
Code APE
524Y
Adresse
RTE NATIONALE
78550 , MAULETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
58208758100051
Code APE
524Y
Adresse
12 AV GALLIENI
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
58208758100069
Code APE
524Y
Adresse
2 RUE LOUIS MARTEAU
93240 , STAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10343
Date d'ajout
30/06/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 30/06/2017 nommant Selas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 3/5/7 Avenue PAUL DOUMER 92500 Rueil-Malmaison liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
97129
Date d'ajout
01/08/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 01/08/2007 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2007J00610 , date de cessation des paiements le 15/06/2007 , désigne juge commissaire M. MANDRILLON Jerome , juge commissaire suppléant M. DERRE Jacques , liquidateur SCP B.T.S.G. mission conduite par Me BECHERET 3-5-7 Avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
90385
Date d'ajout
18/09/2002
Description
Achat d'éléments du fonds de commerce de "d'exploitation et de commerce de combustibles solides liquides et gazeux et nettoyages de conduits de fumées et chaudieres" exploites par la societe CASSAN SA 30 rue kleber 95100 Argenteuil (648202109 rcs pontoise) - a compter du : 01/08/2002
Numéro d'observation
30610
Date d'ajout
28/04/1999
Description
Fusion-absorption de la société dieu sa, route nationale 78550 Maulette - 679707703 Rcs Versailles - à compter du : 31-03-1999
Numéro d'observation
16447
Date d'ajout
30/09/1998
Description
Achat de la clientèle attachée à l'activité de vente de charbon gaz et bois ainsi que l'activité de ramonage et entretien liée à ces combustibles, les objets mobiliers et matériel et des marchandises (à l'exclusion de tout droit au bail) - à la société Pecoul combustibles, 12 Av Gallieni 92400 Courbevoie (Rcs Nanterre b775723570) - à compter du : 01-09-1998 - d'un montant : 500000 francs - oppositions pour la validité au siège de la société cédante, et pour la correspondance chez me guyot, avocat, 148 Bd Malesherbes 75008 Paris - (journal de publicité : les petites affiches du 11-09-1998) -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).