Entreprise : QUONEX IDF - SIREN 582 025 565
Identité
Dénomination
QUONEX IDF
SIREN (siège)
582 025 565
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2003
Début d’activité
01/06/1948
Date de fin de la personne morale
13/10/2047
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
ATELIER DE FABRICATION ET VENTE D'APPAREILS DE RADIO TSF APPAREILLAGE ELECTRIQUE TELEPHONIQUE ETC
Code APE
3320D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Capital social
1240437 EUR
Adresse du siège
155 AV JEAN JAURES 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUTERET ISABELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOSSELIN EDOUARD , JEAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Antony
Dénomination
RSA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Quonex Groupe
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1948
Siret
58202556500067
Code APE
3320D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ATELIER DE FABRICATION ET VENTE D'APPAREILS DE RADIO TSF APPAREILLAGE ELECTRIQUE TELEPHONIQUE ETC
Adresse
155 AV JEAN JAURES
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1985
Siret
58202556500042
Code APE
322B
Adresse
114 RUE ANATOLE FRANCE
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
58202556500059
Code APE
3320D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Activité principale
Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Adresse
33 AV DU DOCTEUR GEORGES LEVY
69200 , VENISSIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/1980
Siret
58202556500026
Code APE
322B
Adresse
14 RUE HASSARD
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1983
Siret
58202556500034
Code APE
3320D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Activité principale
Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Adresse
10 RUE DE LA LUNE
94700 , MAISONS-ALFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49222
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 01/07/2023 nommant SELARL Asteren prise en la personne de Me Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5037
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30/01/2020 reporte la date de cessation des paiements au : 31 juillet 2017
Numéro d'observation
81366
Date d'ajout
05/10/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 01/10/2018 nommant SELARLU Bleriot Et Associes, Administrateur Judiciaire en la personne de Maître Philippe Bleriot 50 Rue VICTOR HUGO 95300 Pontoise administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
84581
Date d'ajout
27/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27/12/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J02006 désigne liquidateur Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny , met fin à la mission de l'administrateur Me Philippe Bleriot 26 Che de la Madeleine 93000 BOBIGNY
Numéro d'observation
77335
Date d'ajout
04/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny , prononce en date du 04/12/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J02006 , date de cessation des paiements le 22/11/2017 désigne Administrateur Me Bleriot Philippe 26 Chemin de la Madeleine 93000 Bobigny avec pour mission : administrer seul et entierement l'entreprise , Mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY , , et ouvre une période d'observation expirant le 04/06/2018 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
40766
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 18/05/2017
Numéro d'observation
49552
Date d'ajout
13/09/2007
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SCS DUJARDIN Forme juridique SAS Siège social 155 avenue Jean Jaurès - 93300 AUBERVILLIERS Rcs 330 188 897
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/10/2003
Description
Société régie par la loi du 24.07.1966 et le décret du 23.03.1967 sur les sociétés commerciales ASSEMBLEE DU 28 SEPTEMBRE 1970
Numéro d'observation
27987
Date d'ajout
26/08/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .
Numéro d'observation
26166
Date d'ajout
03/03/1994
Description
A COMPTER DU 10 SEPTEMBRE 1993 DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE - ACHAT DE LA CLIENTELE ET MATERIEL ( SANS BAIL ) DEPENDANT D'UN FONDS D'INSTALLATION TELEPHONIQUE SIS A PANTIN ( 93 ), RUE JEAN LOLIVE N 99 - PRECEDENT EXPLOITANT : FRMT SARL, RCS BOBIGNY 331 617 704
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).