Entreprise : VOYAGES & PELERINAGES NOTRE DAME SALUT - SIREN 582 019 782
Identité
Dénomination
VOYAGES & PELERINAGES NOTRE DAME SALUT
Sigle
NDS
SIREN (siège)
582 019 782
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1958
Début d’activité
05/11/1957
Date de fin de la personne morale
10/02/2056
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
AGENCE DE VOYAGES
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Capital social
648000 EUR
Adresse du siège
45 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Debbasch HUBERT , GUY
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lafont GHISLAIN , PIERRE , MARIE , PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Potamianos ALEXANDROS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Dénomination
FIDINTER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/11/1957
Siret
58201978200066
Enseigne
NDS
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
AGENCE DE VOYAGES
Adresse
45 RUE DE LOURMEL
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1988
Siret
58201978200033
Enseigne
NDS
Code APE
633Z
Adresse
17 RUE DE BABYLONE
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/1991
Siret
58201978200058
Enseigne
NDS IMPLANT
Code APE
633Z
Adresse
1 RUE BAYARD
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1958B0197878
Date d'ajout
11/06/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 11/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
25/10/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 25/10/2012, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201202896, date de cessation des paiements le 01/10/2012, et a désigné : juge commissaire Monsieur HOREN juge commissaire suppléant Monsieur GUESDE liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.PROCES VERBAL DU 29 JUIN 1968
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).