Entreprise : SOCIETE DEM - SIREN 582 003 810
Identité
Dénomination
SOCIETE DEM
SIREN (siège)
582 003 810
Date d'immatriculation au RNE
08/01/1958
Date de fin de la personne morale
07/01/2052
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
6 RUE D HELIOPOLIS 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREMOUX GILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOUELLIN PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
JABINET CHRISTIANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1931
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
LETAILLEUR FLORENCE
Nom d'usage
GOUELLIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
REGNIER DOMINIQUE , MARIE , REMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Asnieres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/12/1990
Siret
58200381000030
Code APE
5110
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
6 RUE D HELIOPOLIS
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55196
Date d'ajout
01/07/1997
Description
JUGEMENT DU 29.01.96. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M MALAFOSSE
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
08/03/1994
Description
.JUGEMENT DU 07 03 1994 NOMME MR LERAY JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR BLANC
Numéro d'observation
62123
Date d'ajout
19/12/1990
Description
JUGEMENT DU 06.12.1990 ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE STE NOUVELLE DEM - DESIGNE MR JOUFFLINEAU COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN, LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD - FIXE LA DUREE DU PLAN A 1 ANS - DESIGNE ME DE THORE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC LA MISSION PREVUE A L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 25-01-1985. MAINTIENT MR BLANC JUGE CRE, MAITRE DE THORE REPRESENTANT DES CREANCIERS JUSQU'A LA FIN DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, MET FIN A LA MISSION DE ME GORINS ADMINISTRATEUR.
Numéro d'observation
93182
Date d'ajout
17/10/1990
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 04.10.1990 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISE LA POURSUITE L'EXPLOITATION JUSQU'AU 4 MOIS. REGIME GENERAL.
Numéro d'observation
48875
Date d'ajout
24/07/1990
Description
ORDONNANCE RENDUE LE 14.06.1990 PAR MR LE JUGE COMMISSAIRE EN APPLICATI ON DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET DEPOSEE AU GREFFE LE 15.06.1990
Numéro d'observation
41749
Date d'ajout
22/06/1990
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 17.05.1990 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISE LA POURSUITE L'EXPLOITATION JUSQU'AU 20.09.1990.
Numéro d'observation
38682
Date d'ajout
11/06/1990
Description
ORDONNANCE RENDUE LE 02.05.1990 PAR MR LE JUGE COMMISSAIRE EN APPLICATI ON DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET DEPOSEE AU GREFFE LE 10.05.1990
Numéro d'observation
38683
Date d'ajout
11/06/1990
Description
ORDONNANCE RENDUE LE 09.05.1990 PAR MR LE JUGE COMMISSAIRE EN APPLICATI ON DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET DEPOSEE AU GREFFE LE 14.05.1990
Numéro d'observation
33694
Date d'ajout
19/04/1990
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE .JUGEMENT DU 19.04.1990 NUMERO 00/0000 DATE DE CESSATION DES PAIEMEMENT : 29.03.1990 JUGE CRE : MR BLANC - REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR : MAITRE DE THORE 40 RUE DU CHERCHE MIDI A PARIS (75006) . LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES EST FIXE A MAITRE GORINS JUSQU'AU 17 MAI 1990 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. SURVEILLER ASSISTER ADMINISTRER L'ENTREPRISE.
Numéro d'observation
24262
Date d'ajout
30/03/1990
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 29 MARS 1990 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
62973
Date d'ajout
04/08/1989
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :20 JUILLET 1989
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 20 JUIN 1967
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).