Entreprise : SCI DELBECQ - SIREN 581 920 519
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2020)
Dénomination
SCI DELBECQ
SIREN (siège)
581 920 519
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1958
Fermeture de l'établissement - 58192051900013
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
11/07/2057
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
41161.23 EUR
Adresse du siège
66 PL DES HEROS 62000 ARRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELBECQ BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
DELBECQ GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Maroeuil
Nom, Prénom(s)
DELBECQ COLETTE
Nom d'usage
RAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Agny
Nom, Prénom(s)
DELBECQ CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Saint-Nicolas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1931
Siret
58192051900013
Enseigne
MAISON DU CUIR
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation directe ou par bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis que la société pourrait acquérir, rénover, louer sous forme de crédit-bail, construire ou Fiare construire dans le cadre d'un bail à construction.
Adresse
66 PL 66 place des Héros
62000 , Arras - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5371
Date d'ajout
03/06/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2019 Liquidateur : DELBECQ Bernard Le siège de la liquidation est fixé à : 620 rue d'Annezin - Résidence du Château 62400 Béthune Journal d'annonces légales : ABEILLE DE LA TERNOISE en date du 02/04/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5372
Date d'ajout
03/06/2020
Description
Radiation du RCS le 03/06/2020 avec effet au 31/01/2020
Numéro d'observation
55
Date d'ajout
21/03/1983
Description
POURSUITE DE L'ACTIVITE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 21/03/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NOUVEAU NUMERO DE GESTION ATTRIBUE : 90 D 108 BIS SUITE A LA TRANSFORMATION DE LA SNC EN SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 270 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 41 161.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).