Entreprise : COOPER CASTOR FAMILLE CHEMINOT - SIREN 580 501 104
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2023)
Dénomination
COOPER CASTOR FAMILLE CHEMINOT
SIREN (siège)
580 501 104
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1958
Début d’activité
06/03/1958
Date de fin de la personne morale
11/05/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activité principale
ACQUISITION DE TERRAINS, LOTISSEMENTS DE CES TERRAINS, CONSTRUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS, ATTRIBUTIONS, CESSIONS DE LA SOCIETE DOIT DES TERRAINS, SOIT DES LOGEMENTS CONSTRUITS.
Code APE
5560
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
44 RUE EMILE KAHN 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VADELORGE BERNARD , EUGENE , ALBERT , MARY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
SOTTEVILLE LES ROUEN
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL DENISE , MARIE , ALICE
Nom d'usage
VALOGNES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Nom, Prénom(s)
THERET GERMAINE , ELISE , MARIE , JOSEPH
Nom d'usage
HERDUIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1910
Commune de résidence
SOTTEVILLE LES ROUEN
Nom, Prénom(s)
FAIRIER MARTHE , YVONNE , HENRIETTE
Nom d'usage
GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1930
Commune de résidence
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Nom, Prénom(s)
ATGE LUCE
Nom d'usage
HOMO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1935
Commune de résidence
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Nom, Prénom(s)
CHERON SIMONNE , MARIE
Nom d'usage
LEFEBVRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1928
Commune de résidence
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Nom, Prénom(s)
MEUNIER MAURICE , LOUIS , FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1920
Commune de résidence
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Nom, Prénom(s)
BOUET MAURICE , EUGENE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1925
Commune de résidence
SOTTEVILLE LES ROUEN
Nom, Prénom(s)
SINOQUET YVES , FERNAND , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1929
Commune de résidence
SOTTEVILLE LES ROUEN
Nom, Prénom(s)
CORRUBLE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ROUEN
Nom, Prénom(s)
BOUTTE CLAUDINE , JEANNE , HENRIETTE
Nom d'usage
JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1939
Commune de résidence
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Nom, Prénom(s)
MAILLARD GILBERT , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Nom, Prénom(s)
MAUCHE JACQUES , HENRI , JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1930
Commune de résidence
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/03/1958
Siret
58050110400021
Code APE
5560
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION DE TERRAINS, LOTISSEMENTS DE CES TERRAINS, CONSTRUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS, ATTRIBUTIONS, CESSIONS DE LA SOCIETE DOIT DES TERRAINS, SOIT DES LOGEMENTS CONSTRUITS.
Adresse
44 RUE 44 RUE EMILE KAHN
76300 , SOTTEVILLE LES ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
15832
Date d'ajout
27/09/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Rouen le 27/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3899
Date d'ajout
27/03/2020
Description
Mention d'office. Dissolution par survenance du terme statutaire
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL INITIAL : 400.000 FRANCS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).