Entreprise : CHANTIER NAVAL DES BAUX - SIREN 579 502 378
Identité
Dénomination
CHANTIER NAVAL DES BAUX
SIREN (siège)
579 502 378
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1957
Date de fin de la personne morale
13/08/2007
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
IMP CORNICHE DES BAUX 83110 SANARY-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERRA EMMANUELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1946
Siret
57950237800014
Code APE
351E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Construction achat vente location réparations et entretien de bateaux Gardiennagz à flot et à Terr Armemant en mécanique et électrique plomberie gréage voilerie et toutes opérations mobilière et immobilières et financières se rapportant à ce genre de dérives gestion de personnel pour le compte de tiers
Adresse
IMP QTIER DES BAUX
83110 , SANARY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
69751
Date d'ajout
30/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 30/01/2012 nommant M. Massaferro juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
65689
Date d'ajout
29/11/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 28/11/2011 nommant M. Reich juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1525
Date d'ajout
31/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 28/01/2008 nommant M. Aimar juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1494
Date d'ajout
04/03/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 01/03/2004 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Numéro d'observation
16851
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6412
Date d'ajout
23/06/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 15/06/1999 nommant Mr verdier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
8315
Date d'ajout
26/08/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 01/08/1997 nommant Mr Michel juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
549
Date d'ajout
24/04/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 22/04/1996 , arrêtant le plan de cession au profit de Messieurs Le goff et Scotto di Porfirio avec possibilité de substitution au profit de la Sarl nouvelle chantier naval des baux . Nomme commissaire à l'exécution du plan me Henri Bor , maintient représentant des créanciers me Henri Bor , maintient administrateur me Pierre-louis Ezavin Afin Qu'il passe tous les actes nécessaires à la cession
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/11/1995
Description
Par jugement du 06 11 1995 Le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Représentant des créanciers : maître Henri Bor 59 Bd mal Foch 83000 Toulon administrateur : me Pierre-louis Ezavin 1 rue Alexandre mari 06300 Nice, lequel aura pour mission d'assister le débiteur (redressement judiciaire régime général)
Numéro d'observation
13691
Date d'ajout
27/10/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 27 Octobre 1995 Au greffe de Toulon
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).